Entreprise : SCI TRANZER - SIREN 342 727 724
Identité
Dénomination
SCI TRANZER
SIREN (siège)
342 727 724
Date d'immatriculation au RNE
06/02/1992
Dissolution
Date de fin de la personne morale
05/02/2052
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
QUA DU PONT BLANC 13460 SAINTES-MARIES-DE-LA-MER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TRANZER VERONIQUE , GENEVIEVE , MARIE , JEANNE
Nom d'usage
WIPF
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
LES STES MARIES DE LA MER
Nom, Prénom(s)
TRANZER PASCALE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1960
Commune de résidence
CHAMPIGNY SUR MARNE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/07/2024
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
23/09/1987
Siret
34272772400029
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
LA PROPRIETE, LA GESTION, L'ADMINISTRATION ET LA DISPOSITION DES BIENS QUI SERONT APPORTES A LA SOCIETE ET DE TOUS CEUX DONT ELLE POURRAIT DEVENIR PROPRIETAIRE PAR LA SUITE. ET D'UNE FACON GENERALE, TOUTES OPERATIONS MOBILIERES, IMMOBILIERES OU FINANCIERES SUSCEPTIBLES DE FACILITER LA REALISATION DES OBJETS CI-DESSUS DEFINIS TANT EN FRANCE QU'A L'ETRANGER.
Adresse
QUA DU PONT BLANC
13460 , SAINTES-MARIES-DE-LA-MER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
20/09/2024
Description
Dissolution à compter du 31/07/2024 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/07/2024, siège de la liquidation : QUAI DU PONT BLANC 13460 Saintes-Maries-de-la-Mer, parution de la publicité légale : lemoniteur.fr paru le 23/09/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8930
Date d'ajout
20/09/2024
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/07/2024 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Arles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Tarascon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Tarascon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1102
Date d'ajout
09/05/2007
Description
REGULARISATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES : MODIFIE : WIPF VERONIQUE GENEVIEVE MARIE JEANNE, GÉRANT(E) MODIFIE : TRANZER PASCALE, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVIL
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).