Entreprise : DES SCOURTILS - SIREN 342 691 664
Identité
Dénomination
DES SCOURTILS
SIREN (siège)
342 691 664
Date d'immatriculation au RNE
22/07/2020
Début d’activité
01/08/2020
Date de fin de la personne morale
21/07/2086
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Activité principale
Administration de biens immobiliers
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
42 ALL DU PARGO 56000 VANNES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
42 Allée du Pargo
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUDIE JEAN-LUC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1955
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
TREMELO LEONE
Nom d'usage
BOUDIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1948
Commune de résidence
Vannes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/2020
Siret
34269166400037
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Administration de biens immobiliers
Adresse
42 ALL DU PARGO
56000 , VANNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
42 Allée du Pargo
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/08/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/10/1987
Siret
34269166400029
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Activité principale
Supports juridiques de programmes
Adresse
8 PL DE MAIRIE
93420 , VILLEPINTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
32670
Date d'ajout
23/07/2020
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Vannes par suite de transfert du siège social à compter du 01/08/2020 du 8 PCE de la Mairie 93420 Villepinte au 42 allée du Pargo 56000 Vannes
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5262
Date d'ajout
22/07/2020
Description
Transfert du siège et de l'établissement principal à compter du 01/08/2020 : Ancienne adresse : 8 PCE de la Mairie 93420 Villepinte Nouvelle adresse : 42 allée du Pargo 56000 Vannes Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/08/2020 : Modifié : BOUDIE Jean-Luc, Gérant, Associé indéfiniment responsable, demeurant 42 allée du Pargo 56000 Vannes Modifié : BOUDIE Leone, Associé indéfiniment responsable, demeurant 42 allée du Pargo 56000 Vannes
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).