Entreprise : SCI FABRU - SIREN 342 667 128
Identité
(Entreprise radiée le 12/01/2021)
Dénomination
SCI FABRU
SIREN (siège)
342 667 128
Date d'immatriculation au RNE
20/11/1987
Date de fin de la personne morale
19/11/2086
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
3 RUE FRANCOIS COLI 33290 BLANQUEFORT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEYNIAC ANNIE
Nom d'usage
FAYE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1940
Commune de résidence
Eysines
Nom, Prénom(s)
FAYE DIDIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
Parempuyre
Nom, Prénom(s)
FAYE VERONIQUE
Nom d'usage
COLON DE FRANCIOSI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
Pau
Nom, Prénom(s)
FAYE MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1960
Commune de résidence
Le Haillan
Nom, Prénom(s)
FAYE DANIEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1938
Commune de résidence
Eysines
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/09/1987
Siret
34266712800017
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété, gestion, acquisition, entretien, réparation, aménagement et édification de tous immeubles, rénovation
Adresse
3 RUE 3 Rue FRANCOIS COLI
33290 , Blanquefort - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2067
Date d'ajout
12/01/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 28/10/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
21/07/2020
Description
Dissolution à compter du 30/06/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/06/2020, liquidateur : FAYE Daniel, siège de la liquidation : 10 Rue Dubrana 33320 Eysines, parution de la publicité légale : COURRIER FRANCAIS en date du 24/07/2020
Numéro d'observation
27023
Date d'ajout
21/07/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/06/2020 sans disparition de la personne morale
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).