Entreprise : SUZANNE - SIREN 342 662 293
Identité
Dénomination
SUZANNE
SIREN (siège)
342 662 293
Date d'immatriculation au RNE
09/11/1987
Début d’activité
01/09/2013
Date de fin de la personne morale
08/11/2037
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Gestion du patrimoine immobilier de la société.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
60979.6 EUR
Adresse du siège
2 RUE EMILE BILHAU 30510 GENERAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ABAUZIT FREDERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1949
Commune de résidence
Générac
Nom, Prénom(s)
CUILLE FRANCOISE , MARIE , RENEE , GEORGETTE
Nom d'usage
KUSEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1945
Commune de résidence
Générac
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/2013
Siret
34266229300030
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Gestion du patrimoine immobilier de la société.
Autres Activités
Gestion du patrimoine immobilier de la société.
Adresse
2 RUE EMILE BILHAU
30510 , GENERAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/11/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/10/1987
Siret
34266229300014
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
18 QUAI DE LA FONTAINE
30900 , NIMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/11/2011
Siret
34266229300022
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
68 IMP DE LA TRAMONTANE
30000 , NIMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/015206
Date d'ajout
10/10/2018
Description
A compter du 24.08.2018 : Modification relative aux dirigeants : CUILLE Françoise Marie Renée Georgette nom d'usage : KUSEL Françoise devient gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F12/003073
Date d'ajout
23/02/2012
Description
A compter du 12.07.2005 : Modification du capital social ancien : 91469.40 €- Mise à jour des associés suite au décret du 01.02.2005.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).