Entreprise : GOLF PORTUGAL - SIREN 342 647 443
Identité
Dénomination
GOLF PORTUGAL
Sigle
SAG PORTUGAL
SIREN (siège)
342 647 443
Date d'immatriculation au RNE
27/10/1987
Date de fin de la personne morale
26/10/2086
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
RUE DE LA COOPERATIVE 34740 VENDARGUES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JEANJEAN GUY-NOEL-HENRI , JULIEN
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1939
Commune de résidence
VENDARGUES
Nom, Prénom(s)
JEANJEAN ALAIN , JEAN-LUCIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
VENDARGUES
Nom, Prénom(s)
SIMON ANDRE , MICHEL , GABRIEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1940
Commune de résidence
PORT CAMARGUE
Nom, Prénom(s)
BONNET JEAN-LOUIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
ROQUES JOEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
MONTPELLIER
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1991
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
27/04/1987
Siret
34264744300015
Enseigne
SAG PORTUGAL
Code APE
7903
Origine du fonds
Création
Activité principale
Réalisation et aménagement, commercialisation de zones à vocation touristique, résidentielle, commerciale, sportive et de loisirs, notamment terrains de golf ; Exploitation par ts moyens de ces réalisations ; Fourniture Directe ou indirecte par sous-traitance.
Adresse
RUE rue de la Coopérative
34740 , Vendargues - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14817
Date d'ajout
23/05/2019
Description
Radiation du RCS le 23/05/2019 avec effet au 23/05/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
798
Date d'ajout
23/01/1992
Description
DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE LIQUIDATEUR : MR JEANJEAN GUY, PRESIDENT DE LA SOCIETE SIEGE DE LA LIQUIDATION : AU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE A COMPTER DU 18.12.91
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).