Entreprise : NORMEREL SERVICES - SIREN 342 645 678
Identité
Dénomination
NORMEREL SERVICES
SIREN (siège)
342 645 678
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Date de fin de la personne morale
31/12/2085
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
RUE DU CONILLOT 50400 GRANVILLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LECARDONNEL THIERRY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
AVRANCHES
Nom, Prénom(s)
PAGE-LECUYER ALAIN , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
BOULOGNE
Nom, Prénom(s)
GENDILLOU PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
VERRIERES
Nom, Prénom(s)
HAMELIN JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
AVRANCHES
Nom, Prénom(s)
ORIOL JEAN-YVES , MARIE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
VILLENEUVE LA GARENNE
Dénomination
SA NORMEREL
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
GRANVILLE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1992
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/10/1987
Siret
34264567800018
Code APE
516J
Origine du fonds
Création
Activité principale
MAINTENANCE MATERIEL INFORMATIQUE - BUREAUTIQUE - VIDEO - NEGOCE DE PIECES DETACHEES
Adresse
RUE Z I. DU CONILLOT
50400 , Granville - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/01/2019
Description
Radiation d'office sur information de l'INSEE date d'effet : 14/04/1992
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/01/2019
Description
Radiation du RCS le 24/01/2019 avec effet au 14/04/1992 Radiation d'office suite information INSEE
Numéro d'observation
2104
Date d'ajout
07/12/1996
Description
Modification autre SUR NOTIFICATION DU GREFFE DE CRETEIL : PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL EN DATE DU 23.10.96, LA DUREE DU PLAN DE CESSION EST PROROGEE AU 21.05.99 JUGE-COMMISSAIRE : M. ROUSSELIN COMMISSAIRE AU PLAN : ME PINON 16 RUE DE L'ABBE DE L'EPEE A PARIS (75)
Numéro d'observation
205
Date d'ajout
29/01/1994
Description
Mention d'office SELON JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL (94) EN DATE DU 13.01.94. DESIGNANT M. ROUSSELIN EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE ET M. PRUDHOMME, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE M. ANGEBAUD QUI A CESSE SES FONCTIONS DE JUGE-COMMISSAIRE.
Numéro d'observation
1557
Date d'ajout
17/08/1992
Description
VENTE DU FONDS DE COMMERCE DE CONCEPTION - FABRICATION ET VENTE DE PRODUITS INFORMATIQUES ET ELECTRONIQUES ET DE TOUTES PIECES D'OUTILLAGE EXPLOITEES PAR LES CEDANT. A LA SOCIETE NORMEREL PRODUCTION ET SERVICES S.A. DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PARIS (RCS PARIS B 383 700 911) A CPTER DU 14.04.92
Numéro d'observation
2155
Date d'ajout
27/11/1991
Description
Mention d'office JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL EN DATE DU 21.11.91 ARRET DU PLAN DE CESSION AU PROFIT DE LA STE NORMEREL PRODUCTION SERVICES FILIALE A 100% DE LA STE ICC 131 AV. DE WAGRAM 75017 PARIS COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN : MAITRE SERGE PINON DUREE DU PLAN : SIX MOIS
Numéro d'observation
1468
Date d'ajout
09/08/1991
Description
Mention d'office JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL DU 31.07.91 : REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 17.07.91 JUGE-COMMISSAIRE : M. ROGER ANGEBAUD JUGE-COMMISSAIRE SUPPLEANT : M. CHARLES LEDOUX ADMINISTRATEUR : MAITRE SERGE PINON, 80 AV. DU GAL DE GAULLE 94009 CRETEIL REPRESENTANT DES CREANCIERS : MAITRE PIERRE SEGUI, 80 AV. DU GAL DE GAULLE 94009 CRETEIL
Numéro d'observation
454
Date d'ajout
27/02/1991
Description
ANCIEN ADMINISTRATEUR : MICHEL GILLES NOUVEL ADMINISTRATEUR : GENDILLOU PHILIPPE A CPTER DU 16.12.90
Numéro d'observation
1944
Date d'ajout
05/10/1990
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL (AGE DU 19.09.90)
Numéro d'observation
1453
Date d'ajout
18/07/1990
Description
NOMINATION DE M. PAGE-LECUYER ALAIN, ADMINISTRATEUR, EN REMPLACEMENT DE M. MARTEL FRANCOIS, DEMISSIONNAIRE, A CPTER DU 28.06.90
Numéro d'observation
1452
Date d'ajout
18/07/1990
Description
REPRESENTANT PERMANENT DE LA SA NORMEREL, ADMINISTRATEUR : BAEZA FRANCOIS, EN REMPLACEMENT DE FROUIN MARC. A CPTER DU 25.06.90
Numéro d'observation
600
Date d'ajout
25/03/1989
Description
NOMINATION DE M. MICHEL Gilles, EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR A COMPTER DU 29/11/88
Numéro d'observation
1920
Date d'ajout
18/10/1988
Description
DEMISION DE M. MARTEL FRANCOIS EN QUALITE DE PRESIDENT DU C.A. (RESTE ADMINISTRATEUR) DEMISSION DE M. TISSOT JEAN-RENE ET DE MELLE FLORENCE TISSOT, EN QUALITE D'ADMINISTRATEURS NOMINATION DE M. ORIOL JEAN-YVES EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR ET DE PRESIDENT DU C.A. DATE DE CLOTURE D'EXERCICE SOCIAL FIXEE AU 31.12 A COMPTER DU 22/08/88
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRANVILLE A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).