Entreprise : SAI POINTEAU & CIE - SIREN 342 643 152
Identité
Dénomination
SAI POINTEAU & CIE
SIREN (siège)
342 643 152
Date d'immatriculation au RNE
31/05/2018
Début d’activité
30/03/2018
Date de fin de la personne morale
30/05/2086
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
En France ou à l'étranger, la prise de participation dans toutes sociétés, entreprises ou groupements quel que soit leur objet, la gestion l'administration et la cession de ces participations, l'acquisition, la prise à bail, la mise en valeur de tous terrains et l'édification sur lesdits terrains de bâtiments à usage industriel, commercial, artisanal et accessoirement d'habitation, la construction ou l'achat de tous biens immobiliers, la propriété, l'administration, la gestion et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous biens et droits immobiliers.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
10 RUE SUZANNE NOEL 56000 VANNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
POINTEAU SERGE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
POINTEAU ANNIE
Nom d'usage
LE MOIGNE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1959
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
POINTEAU SYLVIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
Montauban-de-Bretagne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/03/2018
Siret
34264315200024
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
En France ou à l'étranger, la prise de participation dans toutes sociétés, entreprises ou groupements quel que soit leur objet, la gestion l'administration et la cession de ces participations, l'acquisition, la prise à bail, la mise en valeur de tous terrains et l'édification sur lesdits terrains de bâtiments à usage industriel, commercial, artisanal et accessoirement d'habitation, la construction ou l'achat de tous biens immobiliers, la propriété, l'administration, la gestion et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous biens et droits immobiliers.
Autres Activités
En France ou à l'étranger, la prise de participation dans toutes sociétés, entreprises ou groupements quel que soit leur objet, la gestion l'administration et la cession de ces participations, l'acquisition, la prise à bail, la mise en valeur de tous terrains et l'édification sur lesdits terrains de bâtiments à usage industriel, commercial, artisanal et accessoirement d'habitation, la construction ou l'achat de tous biens immobiliers, la propriété, l'administration, la gestion et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous biens et droits immobiliers.
Adresse
10 RUE SUZANNE NOEL
56000 , VANNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/03/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1987
Siret
34264315200016
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
1 RUE JEAN MERMOZ
35360 , MONTAUBAN-DE-BRETAGNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
53576
Date d'ajout
01/06/2018
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de VANNES Sous le numéro 2018D00266
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2849
Date d'ajout
31/05/2018
Description
Transfert du siège et de l'établissement principal à compter du 30/03/2018 : Ancienne adresse : 1 Rue Jean Mermoz 35360 Montauban-de-Bretagne Nouvelle adresse 10 rue Suzanne Noël 56000 Vannes Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/03/2018 : Partant : POINTEAU Marcel Raymond Eugène Celestin, Gérant, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : LE MOIGNE Annie, devient Gérante, Associé indéfiniment responsable
Numéro d'observation
63106
Date d'ajout
14/10/2014
Description
Cette société déjà constituée sous la forme sarl Se transforme en société civile A compter du 01/10/2014
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/02/2012
Description
: Article R.123-54 du code de commerce : indication des références (dénomination sociale, forme juridique, siège et n° RCS) des sociétés ayant participé à l'opération de fusion : * SCI DU KERPONT, 341 493 500 RCS Rennes
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
26/10/1987
Description
Historique des observations depuis le 26/10/1987 : - PUBLICITE : LES PETITES AFFICHES DE BRETAGNE. - ANCIENNE FORME JURIDIQUE : * DU 01.10.1987 AU 01.01.2001, SA A CONSEIL D'ADMINISTRATION
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé 1 rue Jean Mermoz 35360 Montauban-de-Bretagne : Observation depuis le 26/10/1987 : - DEBUT ACTIVITE : 01.10.1987 Observation depuis le 10/11/1987 : - REPRESENTANT PERMANENT : POINTEAU SERGE, NE LE 22.05.1961 A RENAZE (35), DOMICILIE A MONTAUBAN DE BRETAGNE, 1 RUE JEAN MERMOZ.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).