Entreprise : SCI DU 61 RUE EDOUARD VAILLANT - SIREN 342 608 643
Identité
Dénomination
SCI DU 61 RUE EDOUARD VAILLANT
SIREN (siège)
342 608 643
Date d'immatriculation au RNE
14/05/2010
Début d’activité
09/10/1987
Date de fin de la personne morale
13/05/2086
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Propriété, administration et exploitation de biens immobiliers.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
10 AV PAUL HERBE 95200 SARCELLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COHEN SARAH
Nom d'usage
HADDAD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
Sarcelles
Nom, Prénom(s)
HADDAD LAURENT , AMIR , KHLIFA , KHEDIDER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1984
Commune de résidence
Sarcelles
Nom, Prénom(s)
HADDAD AURELIE , LIOR , ESTHER
Nom d'usage
ATLAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1986
Commune de résidence
. TEL AVIV
Nom, Prénom(s)
HADDAD ELODIE , GAELLE
Nom d'usage
CHIMENTI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1994
Commune de résidence
Paris 9e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
HADDAD JONATHAN , MENAHEM , LIDOR , RIKO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1997
Commune de résidence
Sarcelles
Nom, Prénom(s)
HADDAD CHIMONE , REOUVEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1997
Commune de résidence
Sarcelles
Nom, Prénom(s)
HADDAD HERVE , JONATHAN , GABRIEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1981
Commune de résidence
Sarcelles
Nom, Prénom(s)
HADDAD RIVKA , YAFIT , FLILA
Nom d'usage
PEREZ
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1994
Commune de résidence
Paris 19e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
HADDAD STEPHANE , YAIR
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1981
Commune de résidence
Sarcelles
Nom, Prénom(s)
HADDAD YAEL , MAZAL , MESSADA
Nom d'usage
AKOUN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1988
Commune de résidence
Saint-Brice-sous-Forêt
Nom, Prénom(s)
HADDAD MYRIAM , SIMHA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1986
Commune de résidence
Saint-Brice-sous-Forêt
Nom, Prénom(s)
HADDAD MIKHAEL, RENE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1953
Commune de résidence
Sarcelles
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/10/1987
Siret
34260864300033
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, administration et exploitation de biens immobiliers.
Autres Activités
Propriété, administration et exploitation de biens immobiliers.
Adresse
10 AV PAUL HERBE
95200 , SARCELLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/04/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/10/1987
Siret
34260864300017
Code APE
6820A - Location de logements
Activité principale
Location de logements
Adresse
61 RUE EDOUARD VAILLANT
94140 , ALFORTVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/11/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/04/2010
Siret
34260864300025
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
CITE DES FLANADES
95200 , SARCELLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE COMMERCIAL
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
14/05/2010
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège Transfert du siège et de l'établissement principal depuis le Greffe de Créteil (1987D473) du 14/10/1987 au 08/04/2010 vers le Greffe de Pontoise à compter du 09/04/2010.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).