Entreprise : SCI TICKNER - SIREN 342 551 132
Identité
Dénomination
SCI TICKNER
SIREN (siège)
342 551 132
Date d'immatriculation au RNE
22/10/1987
Début d’activité
03/09/1987
Date de fin de la personne morale
21/10/2086
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition la propriété l'administration et l'exploitation par bail ou autrement de tous immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
CHE DEPARTEMENTAL 47 14140 MEZIDON VALLEE D'AUGE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE MESNIL MAUGER
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RAME OLIVIER , MARIE-BERNARD , ALEXIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1958
Commune de résidence
La Jaille Yvon
Dénomination
SELARL FHB
Qualité
Administrateur provisoire
Commune de résidence
Louviers
Dénomination
TICKNER SA
Qualité
Autre
Commune de résidence
MEZIDON VALLEE D'AUGE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/09/1987
Siret
34255113200018
Enseigne
SCI TICKNER
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition la propriété l'administration et l'exploitation par bail ou autrement de tous immeubles
Autres Activités
L'acquisition la propriété l'administration et l'exploitation par bail ou autrement de tous immeubles
Adresse
CHE DEPARTEMENTAL 47
14140 , MEZIDON VALLEE D'AUGE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE MESNIL MAUGER
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2168
Date d'ajout
07/04/2022
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif EN DATE DU 06/04/2022, LE TRIBUNAL DE LISIEUX A PRONONCE LA Clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif - L643-9 al.2 et R643-18 DE SCI TICKNER (SCI) (PROCEDURE OUVERTE LE 13/03/2019 ) Date d'effet : 06/04/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
664
Date d'ajout
28/01/2021
Description
Changement de juge-commissaire Suivant ordonnance en date du 27/01/2021, le Tribunal a désigné Monsieur Jean-Claude ANFRY en qualité de Juge-commissaire suppléant en remplacement de Yves DUPRAT et Monsieur Yves DUPRAT en qualité de juge-commissaire titulaire. Date d'effet : 27/01/2021
Numéro d'observation
1080
Date d'ajout
13/03/2019
Description
(Ouverture d'une procédure de) Liquidation judiciaire EN DATE DU 13/03/2019, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE CONTRE SCI TICKNER (SCI) SOUS LE NUMERO PC41019022, ET A DESIGNE : Liquidateur : MAITRE ALAIN LIZE - 11, PL. DE LA RESISTANCE - BP 3054 - 14018 CAEN CEDEX 2 ET A FIXE AU 15/10/2018 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS Date d'effet : 13/03/2019
Numéro d'observation
332
Date d'ajout
06/03/2007
Description
Modification relative aux personnes dirigeants et non dirigeantes à compter du 31/01/2007 : Nouveau : Rame Olivier Marie-Bernard Alexis, associé société civile Nouveau : Sa Tickner sa représentée par Taudiere François, associé société civile Modifié : Taudiere François, gérant(e)
Numéro d'observation
1452
Date d'ajout
25/11/1996
Description
Changement de gérant Partant: M colin Tickner remplacé par m François Taudiere à compter du 01/10/96
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 1 000.00 FRF nouveau montant : 152.45 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).