Entreprise : DOUMENG - SIREN 342 546 496
Identité
Dénomination
DOUMENG
SIREN (siège)
342 546 496
Date d'immatriculation au RNE
26/10/1987
Début d’activité
01/07/1987
Date de fin de la personne morale
25/10/2086
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activités principales de l’objet social
Exploitation des biens agricoles apportés par les associés achetés pris a bail par lui ou mis à sa disposition par ses membres et généralement toutes activités se rattachant à cet objet.
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
232500 EUR
Adresse du siège
SIMOUNET 31190 AURAGNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOUMENG JEAN-FRANCOIS
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1987
Commune de résidence
Auterive
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1987
Siret
34254649600023
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation des biens agricoles apportés par les associés achetés pris a bail par lui ou mis à sa disposition par ses membres et généralement toutes activités se rattachant à cet objet.
Autres Activités
Élevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
SIMOUNET
31190 , AURAGNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/05/2021
Siret
34254649600031
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Élevage de vaches laitières
Adresse
100 RTE DE GREPIAC
31190 , AUTERIVE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ROQUEBRUNE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F13/008508
Date d'ajout
27/03/2013
Description
Suivant assemblée générale en date du 20.03.2013 réduction du capital social porté de 72 047,41 euros à 70890 euros puis augmentation du capital social porté de 70890 euros à 112500 euros.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4215
Date d'ajout
16/03/1993
Description
Réduction du capital ANCIEN CAPITAL : 668 700 FRS - NOUVEAU CAPITAL : 472 600 FRS - ANCIENNE ASSOCIEE GERANTE : DOUMENG JEANNE MARGUERITE - ACTE EN DATE DU 14.11.92 A COMPTER DU 14/11/92
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 472 600.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 72 047.41 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).