Entreprise : SARL AUBERGE DES ROULIERS - SIREN 342 441 789
Identité
(Entreprise radiée le 12/06/2017)
Dénomination
SARL AUBERGE DES ROULIERS
SIREN (siège)
342 441 789
Date d'immatriculation au RNE
24/11/1987
Fermeture de l'établissement - 34244178900019
- Date d'effet de la fermeture : 12/06/2017
Date de fin de la personne morale
23/11/2037
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
10 RTE DE PARIS 89380 APPOIGNY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PORTE LAURENT , MARCEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Appoigny
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/06/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/1987
Siret
34244178900019
Enseigne
AUBERGE DES ROULIERS
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Restaurant,bar IIème categorie hotel, traiteur, plats à emporter.
Adresse
10 RTE 10 route de Paris
89380 , Appoigny - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
12/06/2017
Description
Radiation d'office : article 42 du décret 84-406 du 30 mai 1984 clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 12/06/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
06/03/2017
Description
Le Tribunal de Commerce de AUXERRE, a prononcé, en date du 06/03/2017, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro 2017/24 CIP 3926, date de cessation des paiements le 06/09/2015, et a désigné : juge commissaire Madame Carole PICHON liquidateur Maître Bernard DELIBES 12 boulevard Davout 89000 AUXERRE, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
06/03/2017
Description
Cessation d'activité : 06-03-2017.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
30/04/1998
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à +1/2 du capital social, suite à décision du 30/04/1998.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
24/11/1987
Description
Observations concernant l'établissement situé 10 r oute de Paris 89380 Appoigny : ** Fonds reçu en lo cation gérance de PELLERIN Bernard (65 A 32) à com pter du 1.7.1987. * A compter du 5.12.1989 fin de la location géran- ce et achat du fonds au prix st ipulé de 900 000 F. Prédécesseur : PELLERIN Bernar d (65 A 32) J.A.L. : La Liberté de l'Yonne du 14.1 2.1989 Opp. : Me CHANTIER Notaire à APPOIGNY (89).
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
24/11/1987
Description
Historique : Publication : L'Yonne Républicaine
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).