Entreprise : SCI FURNO - SIREN 342 429 156
Identité
Dénomination
SCI FURNO
SIREN (siège)
342 429 156
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Début d’activité
09/10/1987
Date de fin de la personne morale
31/12/2085
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
propriété administration et exploitation directe ou par bail des immeubles pouvant lui appartenir ou dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement prise a bail de tous biens immobiliers toutes opérations pouvant se rattacher a l'objet CI-dessus défini
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
212209.03 EUR
Adresse du siège
28 AV ROGER SALENGRO 71300 MONTCEAU-LES-MINES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FURNO SYLVIE , SUZANNE
Nom d'usage
PALOS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
Avallon
Nom, Prénom(s)
FURNO MICHEL , ALFRED
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1944
Commune de résidence
Montceau-les-Mines
Nom, Prénom(s)
PALOS PASCAL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1961
Commune de résidence
Avallon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/10/1987
Siret
34242915600017
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
propriété administration et exploitation directe ou par bail des immeubles pouvant lui appartenir ou dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement prise a bail de tous biens immobiliers toutes opérations pouvant se rattacher a l'objet CI-dessus défini
Autres Activités
propriété administration et exploitation directe ou par bail des immeubles pouvant lui appartenir ou dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement prise a bail de tous biens immobiliers toutes opérations pouvant se rattacher a l'objet CI-dessus défini
Adresse
28 AV ROGER SALENGRO
71300 , MONTCEAU-LES-MINES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce du Creusot ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Chalon-sur-Saône décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
**** LE CANTON DE MONTCEAU LES MINES DEPENDANT INITIALEMENT DU RESSORT DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON/SAONE A ETE RATTACHE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU CREUSOT PAR LE DECRET No 99 - 659 DU 30 JUILLET 1999 A EFFET AU 1er JANVIER 2000. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 392 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 212 209.03 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).