Entreprise : EARL DE LA GOUPILLERE - SIREN 342 419 223
Identité
Dénomination
EARL DE LA GOUPILLERE
SIREN (siège)
342 419 223
Date d'immatriculation au RNE
09/10/1987
Début d’activité
01/08/1987
Date de fin de la personne morale
08/10/2086
Date de clôture
31/07
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
Exploitation agricole
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
45000 EUR
Adresse du siège
LA GOUPILLERE 53360 QUELAINES-SAINT-GAULT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HAVAS CAROLE
Nom d'usage
LECLERC
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1967
Commune de résidence
QUELAINES ST GAULT
Nom, Prénom(s)
LECLERC EMMANUEL , MARC , JEAN-LOUIS
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
QUELAINES ST GAULT
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/1987
Siret
34241922300017
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation agricole
Autres Activités
Elevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LA GOUPILLERE
53360 , QUELAINES-SAINT-GAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1532
Date d'ajout
06/04/2011
Description
Réduction de capital à compter du 01/04/2011 Ancien : 121 959,21 EUR Nouveau : 45 000 EUR Journal d'annonces légales : L'Avenir Agricole du 01/04/2011
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
28
Date d'ajout
08/01/1998
Description
Démission du gérant DE CO-GERANT:MR LECLERC MARC A COMPTER DU 31.12.1997.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).