Entreprise : SCI LA CLE DES CHAMPS - SIREN 342 390 531
Identité
Dénomination
SCI LA CLE DES CHAMPS
SIREN (siège)
342 390 531
Date d'immatriculation au RNE
22/09/1987
Début d’activité
22/09/1987
Date de fin de la personne morale
21/09/2037
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
La propriété l'administration l'exploitation par bail location ou bail à construction des biens immobiliers apportés à la Ste Acquis ou loués par elle et généralement toutes opérations mobilières ou immobilières pourvu qu'elles ne modifient en rien le caractère civil de la société
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
190000 EUR
Adresse du siège
3 VENELLE DE LA CLE DES CHAMPS 17590 ARS-EN-RE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANNOULD ROSINE , HELENE , GENEVIEVE
Nom d'usage
MERLET
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
Ars-en-Ré
Nom, Prénom(s)
MERLET CEDRIC , JEAN-MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1974
Commune de résidence
Paris 18
Nom, Prénom(s)
MERLET MARINE , LAURENCE , EMILIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1976
Commune de résidence
Paris 12
Nom, Prénom(s)
MERLET ODETTE , ROSE , EUGENIE , MARGUERITE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1923
Commune de résidence
Saint-Amand-Montrond
Nom, Prénom(s)
MERLET BERNARD , JEAN-MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1936
Commune de résidence
Ars-en-Ré
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/09/1987
Siret
34239053100016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété l'administration l'exploitation par bail location ou bail à construction des biens immobiliers apportés à la Ste Acquis ou loués par elle et généralement toutes opérations mobilières ou immobilières pourvu qu'elles ne modifient en rien le caractère civil de la société
Autres Activités
La propriété l'administration l'exploitation par bail location ou bail à construction des biens immobiliers apportés à la Ste Acquis ou loués par elle et généralement toutes opérations mobilières ou immobilières pourvu qu'elles ne modifient en rien le caractère civil de la société
Adresse
3 VENELLE DE LA CLE DES CHAMPS
17590 , ARS-EN-RE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1293
Date d'ajout
05/03/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 05/12/2007 : Nouveau : MERLET Cédric Jean-Marie, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Nouveau : MERLET Odette Rose Eugénie Marguerite, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Nouveau : MERLET Marine Laurence Emilie, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
796
Date d'ajout
25/02/2002
Description
NOMINATION DE MR MERLET BERNARD ET MME MERLET NEE ANNOULD ROSINE EN QUALITE DE GERANTS EN REMPLACEMENT DE MME MERLET MARIE CAPITAL DE 190.561,27 EUROS REDUIT A 190.000 EUROS Date d'effet : 04/01/2002
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 190 561.27 EUR "CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE" SIRET : 342.390.531.00016 CODE NAF : 6820 B
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).