Entreprise : SOC CIVILE PINEUILH IMMOBILIER - SIREN 342 387 396
Identité
Dénomination
SOC CIVILE PINEUILH IMMOBILIER
SIREN (siège)
342 387 396
Date d'immatriculation au RNE
25/09/1987
Début d’activité
14/08/1987
Date de fin de la personne morale
24/09/2057
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
acquisition, exploitation par location de tous immeubles.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
283250.27 EUR
Adresse du siège
5 RUE DES PLATANES 33220 PINEUILH FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRISSON FRANCK , PIERRE , MARC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1955
Commune de résidence
Pessac-sur-Dordogne
Dénomination
BRISSON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Pineuilh
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/08/1987
Siret
34238739600019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition, exploitation par location de tous immeubles.
Autres Activités
acquisition, exploitation par location de tous immeubles.
Adresse
5 RUE DES PLATANES
33220 , PINEUILH - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
03/02/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LIBOURNE en date du 30-01-2014 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2012002744 désigne liquidateur SEARL HIROU prise en la personne de Maître HIROU Louis 6-8 boulevard Aristide Brand 33500 Libourne
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
18/07/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de LIBOURNE en date du 17-07-2013, prononçant l'extension d'une procédure de redressement judiciaire ouverte initialement à l'égard de SAS BRISSON 444 814 842 RCS LIBOURNE et confirmant la désignation de Maître LIVOLSI Administrateur avec les pouvoirs: GERER, Mandataire judiciaire : SELARL HIROU pris en la personne de Maître Louis HIROU. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la présente publication
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
22/03/2013
Description
Jugement du Tribunal de grande instance de LIBOURNE en date du 05-03-2013 a prononcé RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION DE SIX MOIS ET AUTORISE JUSQU'A CE TERME LA POURSUITE DE L'ACTIVITE.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
28/09/2012
Description
Jugement du Tribunal de grande instance de LIBOURNE en date du 05-09-2012 a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire cessation des paiements : 30.06.2012 Mandataire Judiciaire : Maître HIROU Louis
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
25/09/1987
Description
Historique : JAL LE COURRIER FRANCAIS DU 19 SEPTEM BRE 1987 DUREE DE LA STE 70 ANS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).