Entreprise : CENTRES COMMERCIAUX ANTILLAIS - SIREN 342 377 546
Identité
(Entreprise radiée le 09/12/2020)
Dénomination
CENTRES COMMERCIAUX ANTILLAIS
Sigle
CCA
SIREN (siège)
342 377 546
Date d'immatriculation au RNE
24/09/1987
Date de fin de la personne morale
23/09/2086
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
ZI DE PLACE D ARMES 97232 LE LAMENTIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ FABRE SA
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VILLIN GERARD , MAURICE , GEORGES
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1944
Commune de résidence
Fort-De-France
Nom, Prénom(s)
MARRAUD DES GROTTES MARIE , JOSEPH , RAYMOND
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1956
Commune de résidence
Fort-De-France
Nom, Prénom(s)
BALLAND MICHEL , MARIE , ALFRED
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1941
Commune de résidence
Le Lamentin
Nom, Prénom(s)
HUYGHUES DESPOINTES GERARD , MARIE , JOSEPH , GASTON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1925
Commune de résidence
Vauclin
Dénomination
SOCIETE ANTILLAISE DE REVISION COMPTABLE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Fort-De-France
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/06/1991
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/08/1987
Siret
34237754600029
Origine du fonds
Création
Activité principale
MARCHAND DE BIENS
Adresse
C O Fabre S A - Zi De place d'Armes
97232 , Le Lamentin - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ FABRE SA
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
19/06/2020
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2904
Date d'ajout
30/07/1997
Description
Modification autre DISSOLUTION SANS LIQUIDATION TRANSMISSION DU PATRIMOINE DE LA CCA DANS CELUI DE LA SOFRIMA A DATER DU 12/05/97
Numéro d'observation
1550
Date d'ajout
11/04/1996
Description
Modification de la composition du conseil d'administration ADMINISTRATEURS PARTANTS:MR FABRE BERNARD / MR FABRE PATRICK A COMPTER DU 12.08.95
Numéro d'observation
1768
Date d'ajout
09/06/1993
Description
Dissolution anticipée de la société CONTINUATION DE LA SOCIETE NONOBSTANT UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL A COMPTER DU 25/10/91
Numéro d'observation
2300
Date d'ajout
15/11/1990
Description
Modification autre DEPART DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION MR DORN JOSE NOUVEAU PRESIDENT : MR VILLIN GERARD ADMINISTRATEURS PARTANTS : MR DORN LOUIS - MR JEAN-JOSEPH SERGE - NOUVEL ADMINISTRATEUR : MR BALLAND MICHEL MARIE ALFRED TRANSFERT DU SIEGE : ANCIENNE ADRESSE CENTRE COMMERCIAL DE DILLON 97200 FORT-DE-FRANCE A COMPTER DU 29/06/90
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).