Entreprise : ACTION PROTECTION SECURITE - SIREN 342 362 795
Identité
Dénomination
ACTION PROTECTION SECURITE
Sigle
APS
SIREN (siège)
342 362 795
Date d'immatriculation au RNE
24/09/1987
Date de fin de la personne morale
23/09/2086
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
13 RUE DE LA REPUBLIQUE 97200 FORT-DE-FRANCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEGLI ESPOSTI JEAN , FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
TORCELLY PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1973
Commune de résidence
Fort-De-France
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/06/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
09/09/1987
Siret
34236279500029
Code APE
8010Z - Activités de sécurité privée
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
GARDIENNAGE, VENTE DE MATERIELS DE SECURITE ET D'ALARME
Adresse
13 RUE DE LA REPUBLIQUE
97200 , FORT-DE-FRANCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/06/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1991
Siret
34236279500037
Nom commercial
ACTION PROTECTION SECURITE
Code APE
8010Z - Activités de sécurité privée
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
GARDIENNAGE
Autres Activités
GARDIENNAGE
Adresse
RUE FERDINAND FOREST
97122 , BAIE-MAHAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI JARRY IMM ROMA BUREAU 3
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1992
Siret
34236279500045
Code APE
746Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise
Adresse
CTRE CCIAL LA GALLERIA
97232 , LE LAMENTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
02/06/2020
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6874
Date d'ajout
21/12/2006
Description
ANNONCES LEGALES ANTILLA N° 1211 DU 06/09/06 - VENTE AU PRIX DE 53 357.16 euros
Numéro d'observation
6874
Date d'ajout
21/12/2006
Description
Fermeture d'un établissement FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT SIS CENTRE COMMERCIAL LA GALLERIA - ACAJOU-97232 LAMENTIN VENTE DU FONDS - BENEFICIAIRE : LA SARL SECURITE CARAIBES RCS FDF 441 409 174 Date d'effet : 01/04/2002
Numéro d'observation
1307
Date d'ajout
19/03/2002
Description
Modification autre JUGEMENT DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE EN DATE DU 09/04/2002 DESIGNANT MR ROLAND LAMEYNARDIE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT A COMPTER DU 09/04/2002
Numéro d'observation
693
Date d'ajout
28/02/2002
Description
Arrêt du plan CESSION AU PROFIT DE LA S.A D E F I JUGE COMMISSAIRE : MR JEAN VOZA COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN : ME MICHEL BES A COMPTER DU 26/02/2002
Numéro d'observation
606
Date d'ajout
13/02/2001
Description
Modification autre NOMINATION D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : MR DEGLI ESPOSTI JEAN FRANCOIS A COMPTER DU 24/10/2000
Numéro d'observation
1865
Date d'ajout
26/01/2001
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire régime général CESSATION DES PAIEMENTS : 23/01/2000 JUGE COMMISSAIRE : JEAN VOZA ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE : ME DIDIER SEGARD REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME MICHEL BES A COMPTER DU 23/01/2001
Numéro d'observation
547
Date d'ajout
04/02/1999
Description
Changement de gérant GERANT PARTANT : MR IMAN RAYMOND NOUVEAU GERANT : MR TORCELLY PHILIPPE A DATER DU 27/10/98
Numéro d'observation
1515
Date d'ajout
02/04/1998
Description
Modification autre OUVERTURE D'UN ETABLISSEMENT SECONDAIRE SIS : CTRE COMMERCIAL LA GALERIA - 97232 LAMENTIN A DATER DU 01/01/92
Numéro d'observation
1756
Date d'ajout
09/06/1993
Description
Changement de gérant PARTANT : MR MARIE-JOSEPH PIERRE NOUVEAU : MR IMAN RAYMOND A COMPTER DU 05/04/93
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).