Entreprise : SOCOFI - SIREN 342 341 187
Identité
Dénomination
SOCOFI
Sigle
SOCOFI
SIREN (siège)
342 341 187
Date d'immatriculation au RNE
09/10/1997
Date de fin de la personne morale
08/10/2086
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
12 RUE PAUL CHATROUSSE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOUROU MONCEF
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1958
Commune de résidence
ABIDJAN
Nom, Prénom(s)
DAUDET JACQUES
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1944
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DJEDJE MADY ALPHONSE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1945
Commune de résidence
ABIDJAN
Nom, Prénom(s)
GOUROU ZERROUK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
HUSSEIN DEY
Nom, Prénom(s)
RIVIERE GERARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1943
Commune de résidence
Paris la Défense CEDEX
Nom, Prénom(s)
FOUDIL YAMINA
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1954
Commune de résidence
Paris
Dénomination
KPMG S A - DEPARTEMENT KPMG AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris la Défense CEDEX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/06/2010
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1987
Siret
34234118700041
Enseigne
SOCOFI
Code APE
4649Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Import export fruits légumes - négoce commissionnement de tous biens ingenierie en domaines industriel commercial techniquen financier consultant en matière de travaux immobiliers prestations informatiques
Adresse
12 RUE 12 Rue PAUL CHATROUSSE
92200 , Neuilly-sur-Seine - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1987
Siret
34234118700017
Code APE
513A
Adresse
11 RUE DE LA HARPE
27000 , EVREUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/06/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/03/1991
Siret
34234118700033
Code APE
4631Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes
Adresse
153 BD ANATOLE FRANCE
93200 , SAINT-DENIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE PARIS PLEYEL
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
59406
Date d'ajout
02/10/2019
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
59406
Date d'ajout
02/10/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 01/10/2019, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : Me Legras De Grandcourt Patrick . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 01/10/2019
Numéro d'observation
60804
Date d'ajout
02/06/2010
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre prononce en date du 02/06/2010 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2010J00536 , date de cessation des paiements le 26/05/2010 , désigne juge commissaire M. Chouillou René , liquidateur Me Legras De Grandcourt Patrick 57/63, Rue Ernest Renan 92000 Nanterre , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Numéro d'observation
73484
Date d'ajout
09/10/1997
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).