Entreprise : OLIVIER SALVADOR,YVAN BOULAUD ET MARION JAMAIN, NOTAIRES ASSOCIES - SIREN 342 336 716
Identité
Dénomination
OLIVIER SALVADOR,YVAN BOULAUD ET MARION JAMAIN, NOTAIRES ASSOCIES
SIREN (siège)
342 336 716
Date d'immatriculation au RNE
30/09/1987
Début d’activité
25/04/1975
Date de fin de la personne morale
29/09/2077
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2021
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE NOTAIRE
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Capital social
289653.13 EUR
Adresse du siège
68 RUE JULES SIEGFRIED 76600 LE HAVRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOULAUD YVAN , MARCEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1970
Commune de résidence
Sainte-Adresse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/04/1975
Siret
34233671600028
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Profession de notaire
Adresse
68 RUE JULES SIEGFRIED
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/12/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/04/1975
Siret
34233671600010
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Activité principale
Activités juridiques
Adresse
124 BD DE STRASBOURG
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4033
Date d'ajout
16/08/2016
Description
Changement de dénomination à compter du 15/06/2016 Ancienne : LYDIE TURBE- TRANVOUEZ, OLIVIER SALVADOR ET YVAN BOULAUD NOTAIRES ASSOCIES Nouvelle : OLIVIER SALVADOR,YVAN BOULAUD ET MARION JAMAIN, NOTAIRES ASSOCIES D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DTITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL - Actes déposés le 16/08/2016 Les Affiches de Normandie du 22/06/2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5349
Date d'ajout
14/12/2011
Description
Transfert du siège social à compter du 05/12/2011 : Ancienne adresse : 124 BOULEVARD DE STRASBOURG 76600 LE HAVRE Nouvelle adresse : 68 rue Jules Siegfried 76600 Le Havre Transfert de l'établissement principal à compter du 05/12/2011 : Ancienne adresse : 124 BOULEVARD DE STRASBOURG 76600 LE HAVRE Nouvelle adresse : 68 rue Jules Siegfried 76600 Le Havre - Actes déposés le 14/12/2011 Les Affiches de Normandie du 14/12/2011
Numéro d'observation
3760
Date d'ajout
24/09/1998
Description
CHANGEMENT DE DENOMINATION : ANCIENNE : SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE GEORGES VAILLANT ET LYDIE TURBE- TRANVOUEZ NOTAIRES ASSOCIES NOUVELLE : SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE GEORGES VAILLANT LYDIE TURBE- TRANVOUEZ ET OLIVIER SALVADOR NOTAIRES ASSOCIES NOMINATION D'UN GERANT : MR JEAN-PHILIPPE SALVADOR A COMPTER DU 07/07/1998 - ACTES DEPOSES LE 23/09/1998 -
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 900 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 289 653.13 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).