Entreprise : SCI DES CHAMPS - SIREN 342 336 047
Identité
Dénomination
SCI DES CHAMPS
Sigle
SCI DES CHAMPS
SIREN (siège)
342 336 047
Date d'immatriculation au RNE
25/09/1987
Début d’activité
19/09/2007
Date de fin de la personne morale
24/09/2037
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Achat vente gestion d'un immeuble
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
42 RTE DE DURAN 32000 AUCH FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAMBON ELISABETH , MARIE , EMMANUELLE
Nom d'usage
OLIVIER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Commune de résidence
Auch
Nom, Prénom(s)
CAMBON JEAN-PIERRE , BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1938
Commune de résidence
Auch
Nom, Prénom(s)
CAMBON FABIEN , PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1972
Commune de résidence
Clichy
Nom, Prénom(s)
CAMBON JEAN-FRANCOIS , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
GARBAY GENEVIEVE , MARIE
Nom d'usage
CAMBON
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1939
Commune de résidence
Auch
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/09/2007
Siret
34233604700028
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Achat vente gestion d'un immeuble
Autres Activités
Achat vente gestion d'un immeuble
Adresse
42 RTE DE DURAN
32000 , AUCH - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/04/1987
Siret
34233604700010
Code APE
702A
Adresse
8 RUE D'ASSAS
32000 , AUCH - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1268
Date d'ajout
12/04/2013
Description
Modification relative aux associés à compter du 11/03/2009 : Nouveau : OLIVIER Elisabeth, Associé indéfiniment et solidairement responsable Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 11/03/2009 : Changement de qualité : CAMBON Jean-Pierre Bernard, Gérant, Associé devient Gérant non associé Changement de qualité : CAMBON Geneviève Marie, Gérant, Associé devient Gérant non associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1384
Date d'ajout
16/05/2008
Description
Transfert du siège social à compter du 19/09/2007 : Ancienne adresse : 8, place d'Assas - 32000 Auch Nouvelle adresse : 42 route de Duran 32000 Auch Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 19/09/2007 : Partant : URRUTY Marie-Hélène, Gérante Nouveau : CAMBON Jean-Pierre Bernard, co-gérant associé Nouveau : CAMBON Geneviève Marie, co-gérante associée Nouveau : CAMBON Jean-François Marie, associé de société civile Nouveau : CAMBON Fabien Pierre, associé de société civile
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).