Entreprise : ETABLISSEMENTS PRIMAULT - SIREN 342 294 659
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS PRIMAULT
SIREN (siège)
342 294 659
Date d'immatriculation au RNE
22/09/1987
Début d’activité
23/08/2011
Date de fin de la personne morale
21/09/2086
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
travaux et vente revêtements de sols et murs, marbrerie, moquette, mosaique, carrelage, etc.
Code APE
4333Z - Travaux de revêtement des sols et des murs
Capital social
128000 EUR
Adresse du siège
62 BD DE LA HAIE DES COGNETS 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PAUTHIER LOIC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
SEILLER THIERRY
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
Bruz
Nom, Prénom(s)
VACHER CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
Châteaubourg
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/08/2011
Siret
34229465900020
Code APE
4333Z - Travaux de revêtement des sols et des murs
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
travaux et vente revêtements de sols et murs, marbrerie, moquette, mosaique, carrelage, etc.
Adresse
62 BD DE LA HAIE DES COGNETS
35136 , SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/08/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/09/1987
Siret
34229465900012
Code APE
4333Z - Travaux de revêtement des sols et des murs
Activité principale
Travaux de revêtement des sols et des murs
Adresse
LA GARAUDIERE
35510 , CESSON-SEVIGNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
27403
Date d'ajout
25/11/2020
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
27403
Date d'ajout
25/11/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 23/11/2020, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SAS David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 23/11/2020
Numéro d'observation
49905
Date d'ajout
11/04/2018
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Rennes rendue le 30/03/2018 nommant SAS David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
31348
Date d'ajout
22/05/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 22/05/2013 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2013J00110 désigne liquidateur SCP Isabelle Goic, prise en la personne de Maître Isabelle Goïc 39 Rue du Capitaine Maignan 35044 Rennes
Numéro d'observation
26933
Date d'ajout
12/03/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes , prononce en date du 11/03/2013 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2013J00110 , date de cessation des paiements le 31/01/2013 désigne Juge Commissaire M. Le Strat Jean-Claude , Juge Commissaire suppléant M. Lacour Didier , Administrateur SELARL Ajassocies, prise en la personne de Maître Christophe Bidan 27 Cours Raphael Binet Le Chephren 35009 Rennes avec pour mission : d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion de l'entreprise , Mandataire judiciaire SCP Isabelle Goic, prise en la personne de Maître Isabelle Goïc 39 Rue du Capitaine Maignan 35044 Rennes , , et ouvre une période d'observation expirant le 04/09/2013 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
19/08/2011
Description
: Transfert du siège & de l'établissement principal de Lieudit La Garaudière 35510 CESSON SEVIGNE exploité du 01.01.1988 au 22.08.2011 à 62 Bd de la Haie des Cognets 35136 ST JACQUES DE LA LANDE A compter du 23.08.2011.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
19/08/2011
Description
Observations concernant l'établissement situé 62 boulevard de la Haie des Cognets 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande : Pour l'établissement principal situé à Lieudit La Garaudière 35510 CESSON SEVIGNE il est donné la précision suivante concernant l'origine du fonds APPORT EN SOCIETE.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
22/09/1987
Description
Historique des observations depuis le 22/09/1987 : - PUBLICITE : LES PETITES AFFICHES DE BRETAGNE. - ANCIENNE FORME JURIDIQUE : * DU 01.01.1988 AU 01.07.2003, SA A CONSEIL D'ADMI NISTRATION
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).