Entreprise : SCI MARTIN-DUQUE - SIREN 342 284 080
Identité
(Entreprise radiée le 11/12/2021)
Dénomination
SCI MARTIN-DUQUE
SIREN (siège)
342 284 080
Date d'immatriculation au RNE
21/09/1987
Date de fin de la personne morale
20/09/2086
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
638 RTE D'AUBAIS 30250 SOMMIERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUQUE CLAIRE , MARIE , GERMAINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1982
Commune de résidence
Romainville
Nom, Prénom(s)
DUQUE LAURE , MARIE , CECILE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1979
Commune de résidence
Romainville
Nom, Prénom(s)
MARTIN MARIE , AGNES
Nom d'usage
DUQUE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1946
Commune de résidence
Sommières
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/07/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/09/1987
Siret
34228408000013
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
8 RUE TAILLADE
30250 , SOMMIERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/02/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
19/07/2008
Siret
34228408000021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété, administration, exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient se rattachant à l'objet sus indiqué
Adresse
638 RTE 638 Route d'Aubais
30250 , Sommières - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/009198
Date d'ajout
02/06/2017
Description
Modification relative aux associés de société civile : modification de la désignation d'un dirigeant : gérant , nouvelle identite : MARTIN Marie Agnès nom d'usage : DUQUE Marie MARTIN Marie Agnès nom d'usage : DUQUE Marie devient Associé DUQUE Laure Marie Cécile nom d'usage : DUQUE Laure devient Associé DUQUE Claire Marie Germaine nom d'usage : DUQUE Claire devient Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/009198
Date d'ajout
02/06/2017
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 8 Rue TAILLADE 30250 SOMMIERES au 638 Route d'Aubais 30250 SOMMIERES à compter du 19/07/2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).