Entreprise : SCI L&H - SIREN 342 280 583
Identité
Dénomination
SCI L&H
Sigle
LH
SIREN (siège)
342 280 583
Date d'immatriculation au RNE
20/08/1987
Début d’activité
11/09/1987
Date de fin de la personne morale
19/08/2086
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'ACQUISITION DE TOUS BIENS IMMOBILIERS.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
VIEUX CHEMIN 97354 REMIRE-MONTJOLY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CZ M. LOUBE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HO TIN NOE JOCELYN , MATHIAS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1946
Commune de résidence
Cayenne
Nom, Prénom(s)
LOUBET JEAN-CLAUDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1950
Commune de résidence
Remire-Montjoly
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/09/1987
Siret
34228058300010
Nom commercial
LH
Enseigne
LH
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'ACQUISITION DE TOUS BIENS IMMOBILIERS.
Autres Activités
L'ACQUISITION DE TOUS BIENS IMMOBILIERS.
Adresse
VIEUX CHEMIN
97354 , REMIRE-MONTJOLY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CZ M. LOUBE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
02/03/2020
Description
Par arrêté ministériel du 29 novembre 2019 publié au journal officiel le 31 décembre 2019 madame la garde des sceaux ministre de la justice a nommé la SELARL GTC Cayenne en qualité de greffière associée à la résidence de Cayenne. Le greffier nouvellement nommé est entré en fonction lors de sa prestation de serment le 31 janvier 2020. La SELARL GTC Cayenne et ses associés déclinent toute responsabilité quant à toute mention ou inscription erronée ou omise du fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
419
Date d'ajout
17/10/1995
Description
Cession de parts MR HO TIN NOE CEDE, A MR LOUBERT , QUI ACCEPTE , 25 PARTS SOCIALES DE CENT FRANCS CHACUNE, PORTANT LES NUMEROS 26 A 50 QU'IL POSSEDE DANS LA SCI LH.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).