Entreprise : SCI DU 37 QUAI DE CHATILLON - SIREN 342 257 094
Identité
(Entreprise radiée le 17/03/2022)
Dénomination
SCI DU 37 QUAI DE CHATILLON
SIREN (siège)
342 257 094
Date d'immatriculation au RNE
21/06/2002
Date de fin de la personne morale
20/06/2101
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
176456 EUR
Adresse du siège
37 VC QUAI DE CHATILLON 91170 VIRY-CHATILLON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GILG JEAN-CLAUDE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1936
Commune de résidence
Viry-Châtillon
Nom, Prénom(s)
GILG CAROLINE , STEPHANE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1976
Commune de résidence
La Rochelle
Nom, Prénom(s)
GILG NICOLAS , HENRI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1970
Commune de résidence
Bièvres
Nom, Prénom(s)
GILG JACQUES , BENJAMIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1975
Commune de résidence
Limoges
Nom, Prénom(s)
GILG LAURE , GEORGETTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
Orléans
Nom, Prénom(s)
PELLEGRINI COLETTE , ROSE , YVETTE
Nom d'usage
GILG
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1935
Commune de résidence
Janville-sur-Juine
Nom, Prénom(s)
GILG HENRI , PIERRE , GEORGES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1933
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GILG CATHERINE , SYLVIE
Nom d'usage
CUCCIARDI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
Annecy
Nom, Prénom(s)
GILG ALAIN , NICOLAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
GILG PASCALE , MICHELE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1960
Commune de résidence
Viry-Châtillon
Nom, Prénom(s)
GILG FLORENCE , MARTHE , FORTUNA
Nom d'usage
COUTAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
Savigny-sur-Orge
Nom, Prénom(s)
VOCANSON PASCAL , CLAUDE , LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1969
Commune de résidence
Mennecy
Nom, Prénom(s)
GILG CHARLOTTE , ELISABETH
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1985
Commune de résidence
Rabastens
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
09/12/1957
Siret
34225709400017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, administration, exploitation directe ou par location d'immeubles sis au 35/38 et 37 Bis quai de Chatillon à VIRY CHATILLON (91260)
Adresse
37 37 Quai de Chatillon
91170 , Viry-Châtillon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
17/03/2022
Description
Dissolution à compter du 31/12/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2021, liquidateur : GILG Charlotte Elisabeth, siège de la liquidation : 37 Quai de Chatillon 91170 Viry-Châtillon, parution de la publicité légale : Les Petites Affiches de la Seine et Oise paru le 02/03/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
14994
Date d'ajout
17/03/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).