Entreprise : SCI DU 67 AVENUE JEAN MERMOZ - SIREN 342 201 142
Identité
(Entreprise radiée le 31/12/2023)
Dénomination
SCI DU 67 AVENUE JEAN MERMOZ
SIREN (siège)
342 201 142
Date d'immatriculation au RNE
08/09/1987
Début d’activité
01/09/1987
Date de cessation d'activité
31/12/2023
Date de fin de la personne morale
07/09/2086
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Activités principales de l’objet social
L'acquisition, la construction et l'aménagement de tous biens immobiliers, à usage d'habitation, professionnel, commercial ou industriel ;la mise en valeur, l'administration, la gestion et l'exploitation par tous moyens, de tous immeubles ainsi acquis ou édifiés, dont elle aura la propriété ou jouissance.
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Capital social
49545.93 EUR
Adresse du siège
67 AV Jean Mermoz 69008 LYON 8E ARRONDISSEMENT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEVIGNE ANNE , SOPHIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1981
Commune de résidence
Mailly
Nom, Prénom(s)
DEVIGNE BENOIT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1984
Commune de résidence
LYON 8E ARRONDISSEMENT
Nom, Prénom(s)
RICHARD MONIQUE
Nom d'usage
BAROUD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
Vidauban
Nom, Prénom(s)
NEMOZ ELISABETH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1955
Commune de résidence
Montélimar
Nom, Prénom(s)
SAEZ JEAN , MANUEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
LYON 9E ARRONDISSEMENT
Nom, Prénom(s)
FLORY ANNE , MARIE
Nom d'usage
SAEZ-FLORY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1948
Commune de résidence
Dardilly
Nom, Prénom(s)
DAVID PHILIPE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1948
Commune de résidence
Charly
Nom, Prénom(s)
DAVID GAELLE
Nom d'usage
HERMANT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1982
Commune de résidence
LYON 6E ARRONDISSEMENT
Nom, Prénom(s)
MIE BERTRAND
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1986
Commune de résidence
Tassin-la-Demi-Lune
Nom, Prénom(s)
DAVID LUDOVIC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1980
Commune de résidence
Stokholm
Nom, Prénom(s)
EYMARD HENRICK , PAUL , FABIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1986
Commune de résidence
Vénissieux
Nom, Prénom(s)
EYMARD ALEXANDRE , JEAN-LOUIS , WALTER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1983
Commune de résidence
LYON 2E ARRONDISSEMENT
Nom, Prénom(s)
BAZIN MATHIEU , JEAN , ANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1978
Commune de résidence
Chasselay
Nom, Prénom(s)
LAFAY FLORENCE , MARIE , JOSEE
Nom d'usage
BAZIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1951
Commune de résidence
Chasselay
Nom, Prénom(s)
BAZIN THOMAS , HUBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1983
Commune de résidence
Chasselay
Nom, Prénom(s)
MIE OLIVIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1983
Commune de résidence
Dublin Roi
Nom, Prénom(s)
COUTURIER HELENE , MARIE , JOSE
Nom d'usage
COUTURIER VAUDAINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1947
Commune de résidence
Messimy
Nom, Prénom(s)
JAMOT GERARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1951
Commune de résidence
Auteuil
Nom, Prénom(s)
VALETTE MICHELLE
Nom d'usage
LE ROUX
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1945
Commune de résidence
Anglet
Nom, Prénom(s)
JULLIEN JOEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1947
Commune de résidence
Lyon 4e Arrondissement
Dénomination
ASSOCIATION DES ENFANTS BILINGUES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Dardilly
Nom, Prénom(s)
COUTURIER HELENE , MARIE , JOSE
Nom d'usage
COUTURIER
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1947
Commune de résidence
Messimy
Établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/1987
Siret
34220114200011
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée, Artisanale
Activité principale
L'acquisition, la construction et l'aménagement de tous biens immobiliers, à usage d'habitation, professionnel, commercial ou industriel ;la mise en valeur, l'administration, la gestion et l'exploitation par tous moyens, de tous immeubles ainsi acquis ou édifiés, dont elle aura la propriété ou jouissance.
Autres Activités
L'acquisition, la construction et l'aménagement de tous biens immobiliers, à usage d'habitation, professionnel, commercial ou industriel ;la mise en valeur, l'administration, la gestion et l'exploitation par tous moyens, de tous immeubles ainsi acquis ou édifiés, dont elle aura la propriété ou jouissance.
Adresse
67 AV Jean Mermoz
69008 , LYON 8E ARRONDISSEMENT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).