Entreprise : FINEDIS - SIREN 342 176 344
Identité
(Entreprise radiée le 28/04/1999)
Dénomination
FINEDIS
SIREN (siège)
342 176 344
Date d'immatriculation au RNE
10/07/1998
Date de fin de la personne morale
09/07/2086
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à directoire (sans autre indication)
Capital social
40000000 Francs Français
Adresse du siège
6 RUE EMILE MOREAU 59100 ROUBAIX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LECOMTE MICHEL
Qualité
Président du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1934
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
TERNYNCK ANTOINE
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1940
Commune de résidence
Villeneuve-d'Ascq
Nom, Prénom(s)
PEUCH-LESTRADE PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
BARAKAT SAMIRA
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Nom, Prénom(s)
DINEUR HERVE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1948
Commune de résidence
Fourqueux
Nom, Prénom(s)
GLARMET JEAN-PIERRE , MICHEL
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1951
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
FERRERE PIERRE
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Commune de résidence
Meudon
Nom, Prénom(s)
LETRANCHANT JEAN , PIERRE , MARIE , PATRICK
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1946
Commune de résidence
Paris
Dénomination
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
BARBIER FRINAULT & AUTRES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine CEDEX
Dénomination
DE BOIS DIETERLE ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
FRANCE PRINTEMPS
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Paris
Dénomination
PINAULT PRINTEMPS REDOUTE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SOVAC
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/12/1998
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
24/02/1998
Siret
34217634400030
Code APE
652C
Origine du fonds
Autre
Activité principale
OPERATIONS FINANCIERES ET OPERATIONS DE COURTAGE POUR LA DISTRIBUTION D'ASSURANCES LIEES AUX CREDITS ACCORDES
Adresse
6 RUE 6 rue Emile Moreau
59100 , Roubaix - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
10/07/1998
Description
Historique : CETTE SOCIETE A TRANSFERE A DATER DU 24/2/1998 SON SIEGE SOCIAL ET PRINCIPAL ETABLISSEM ENT DU 19/21 RUE DE LA BEINFAISANCE 75008 PARIS RC S PARIS 87B8520 ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DE PARIS LE 21/7/1987 PUBLIE DANS LA GAZETTE DU PA LAIS DU 5/7/1987 TRANSFERT : DEPOT AU GREFFE DE RO UBAIX-TOURCOING LE 10/7/1998 PUBLIE DANS LES ARCHI VES COMMERCIALES DU 17/2/1998 ET LA GAZETTE DU NOR D DU 14/2/1998 RADIATION DU 28/4/1999 : APPORT FUS ION A FINAREF 6 RUE EMILE MORAU ROUBAIX RCS B 477 080 345 EN DATE DU 19/12/1998
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 19/12/1998.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).