Entreprise : AMM-ASCQ - SIREN 342 140 423
Identité
Dénomination
AMM-ASCQ
SIREN (siège)
342 140 423
Date d'immatriculation au RNE
20/01/2010
Début d’activité
01/06/1990
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition et mise en valeur de terrains
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
100 RUE DU CALVAIRE 59510 HEM FRANCE
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARRON de la CARRIERE QUENTIN , ERIC , MARIE , CHRISTOPHE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1988
Commune de résidence
Hem
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/1990
Siret
34214042300027
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de logements
Adresse
100 RUE DU CALVAIRE
59510 , HEM - FRANCE
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/01/1995
Siret
34214042300035
Code APE
701B
Adresse
89 RTE DES ROMAINS
57100 , THIONVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/03/2006
Siret
34214042300043
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
21 AV LE CORBUSIER
59800 , LILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
19/02/2019
Description
CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME Société civile immobilière SE TRANSFORME EN Société à responsabilité limitée A COMPTER DU 31.5.2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
20/01/2010
Description
Cette société a transféré à dater du 31/12/2009 so n siège social et principal établissement du 21 Av enue le Corbusier 59000 LILLE (RCS LILLE 2006d893) Acte constitutif déposé au Greffe de THIONVILLE l e 16/5/1995 et publé dans le républicain lorrain d u 7/3/1995 Transfert : Dépot au Greffe de Roubaix- Tourcoing le 20/1/2010 Publié dans la gazette du 1 1/12/2009
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
20/01/2010
Description
Cette société a transféré à dater du 31/12/2009 so n siège social et principal établissement du 21 Av enue le Corbusier 59000 LILLE (RCS LILLE 2006d893) Acte constitutif déposé au Greffe de THIONVILLE l e 16/5/1995 et publé dans le républicain lorrain d u 7/3/1995 Transfert : Dépot au Greffe de Roubaix- Tourcoing le 20/1/2010 Publié dans la gazette du 1 1/12/2009
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
28/08/1987
Description
Historique : ANNONCES LEGALES : LA GAZETTE DU 9 7 87 RADIATION DU 22/5/1995 : CESSATION D'ACTIVITE D ANS LE RESSORT A DATER DU 13/1/1995 ET TRANSFERT A U 89 ROUTE DES ROMAINS 57100 THIONVILLE RCS THIONV ILLE 95B91
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 13/01/1995. - Sort du fonds: Transfert du siège hors trib..
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).