Entreprise : SCI MON LOUIS D OR - SIREN 342 122 751
Identité
(Entreprise radiée le 17/10/2017)
Dénomination
SCI MON LOUIS D OR
SIREN (siège)
342 122 751
Date d'immatriculation au RNE
14/08/1987
Fermeture de l'établissement - 34212275100015
- Date d'effet de la fermeture : 17/10/2017
Date de fin de la personne morale
13/08/2086
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
8 RUE BOURBON PENTHIEVRE 27200 VERNON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEON DIDIER , PHILIPPE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1966
Commune de résidence
Gaudreville-la-Rivière
Nom, Prénom(s)
LEON LAURENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1972
Commune de résidence
Vernon
Nom, Prénom(s)
LEON VERONIQUE
Nom d'usage
JEAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
Nohant-en-Graçay
Nom, Prénom(s)
LEON MARIE-AGNES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1970
Commune de résidence
Évreux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/10/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
11/07/1987
Siret
34212275100015
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
En France et à l'étranger, par toutes voies directes ou indirectes, l'achat, la vente, la location de tous immeubles et notamment d'un immeuble sis à VERNON (27200), 8 rue Bourbon Penthièvre.
Adresse
8 RUE 8 Rue BOURBON PENTHIEVRE
27200 , Vernon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
47083
Date d'ajout
17/10/2017
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 01/11/2008
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
27571
Date d'ajout
10/08/2015
Description
Dissolution à compter du 01/11/2008 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 29-6-2013 siège de la liquidation adresse du liquidateur parution de la publicité légale l'eure agricole du 08-08-2013
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
14/08/1987
Description
Historique des observations depuis le 14/08/1987 : JOURNAL PUBLICATEUR : LE DEMOCRATE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).