Entreprise : SCI OXIA - SIREN 342 071 362
Identité
(Entreprise radiée le 18/03/2021)
Dénomination
SCI OXIA
SIREN (siège)
342 071 362
Date d'immatriculation au RNE
24/08/1987
Fermeture de l'établissement - 34207136200012
- Date d'effet de la fermeture : 22/06/1994
Fermeture de l'établissement - 34207136200020
- Date d'effet de la fermeture : 18/03/2021
Date de fin de la personne morale
23/08/2037
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
762.25 EUR
Adresse du siège
32 RUE DE LA REPUBLIQUE 30600 VAUVERT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SARRAN ROSE , MARIE
Nom d'usage
REDON
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1957
Commune de résidence
Vauvert
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/06/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/08/1987
Siret
34207136200012
Enseigne
ZENITH
Code APE
702C
Origine du fonds
Création
Activité principale
ACQUISITION, PROPRIETE ET EXPLOITATION PAR TOUS MOYENS DE TOUS IMMEUBLES SITUES DANS LE DEPARTEMENTDU GARD
Adresse
13 RUE 13 Rue des Casernes
30600 , Vauvert - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/03/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/06/1994
Siret
34207136200020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
32 RUE DE LA REPUBLIQUE
30600 , VAUVERT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1835
Date d'ajout
08/03/1995
Description
POUR REGULARISATION: SUITE A LA CESSION DE PARTS PAR MR ET MME COURTIOL A MR REDON CHRISTIAN MME MIREILLE COURTIOL NEE PIEYRE DEMISSIONNE DE SES FONCTIONS DE CO GERANTE A COMPTER DE LA MEME DATE DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 8.3.95 LE REVEIL DU MIDI 10.03.95
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4990
Date d'ajout
28/06/1994
Description
SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 22.06.94 CHANGEMENT DE LA DENOMINATION SOCIALE QUI DEVIENT: " OXIA " AUX LIEU ET PLACE DE RECOURT LE SIEGE SOCIAL EST TRANSFERE DE VAUVERT 13 RUE DES CASERNES A VAUVERT 32 RUE DE LA REPUBLIQUE ENSEIGNE: ZENITH AUX LIEU ET PLACE " DOMUS" CHANGEMENT DE GERANT. DEMISSION DE MR REDON CHRISTIAN ET NOMINATION DE MME SARRAN ROSE MARIE EPOUSE REDON NEE LE 6.9.57 A VAUVERT, DEMEURANT A VAUVERT 23 RUE DE LA REPUBLIQUE DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 28.6.94 LE REVEIL DU MIDI 1.7.94
Numéro d'observation
3181
Date d'ajout
02/05/1990
Description
DECLARE ADOPTER COMME ENSEIGNE : DOMUS AU 1.5.90
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 17 août 1987 - LE COMMERCIAL DU GARD du 05 août 1987
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).