Entreprise : SOCIETE TRAVAUX DE FOURS - SIREN 342 038 379
Identité
Dénomination
SOCIETE TRAVAUX DE FOURS
Sigle
STF
SIREN (siège)
342 038 379
Date d'immatriculation au RNE
07/02/1996
Début d’activité
31/12/1995
Date de fin de la personne morale
13/02/2062
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Artisanale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Réalisation, fabrication, achat, vente et installation de fours
Code APE
2821Z - Fabrication de fours et brûleurs
Code APRM
2821ZA - Fabrication de fours et brûleurs non solaires
Capital social
45734.7 EUR
Adresse du siège
RUE EMILE FOLLIAT 54560 AUDUN-LE-ROMAN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LE TRIAGE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GASPARRINI SERGE , RICHARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1950
Commune de résidence
Auboué
Nom, Prénom(s)
GASPARRINI SERGE
Nom d'usage
GASPARRINI
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1950
Commune de résidence
AUBOUE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/12/1995
Siret
34203837900026
Nom commercial
SOCIETE TRAVAUX DES FOURS
Enseigne
SOCIETE TRAVAUX DES FOURS
Code APE
2821Z - Fabrication de fours et brûleurs
Code APRM
2821ZA - Fabrication de fours et brûleurs non solaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Artisanale
Activité principale
FABRICATION DE FOURS
Code APRM
2821ZA - Fabrication de fours et brûleurs non solaires
Autres Activités
FABRICATION DE FOURS
Code APRM
2821ZA - Fabrication de fours et brûleurs non solaires
Adresse
RUE EMILE FOLLIAT
54560 , AUDUN-LE-ROMAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/07/1987
Siret
34203837900018
Code APE
292A
Adresse
12 RUE DU FORT DES BORDES
57070 , METZ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F02/000010
Date d'ajout
28/03/2002
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de BRIEY du 28/03/2002 arrêtant le plan de redressement par cession totale de l'entreprise à Mr Paul LUTTE Date d'effet de la cession : 01/04/2002 à 0H00 Commissaire à l'exécution du plan : ME MAROCCOU Patrick Route de Mancieulles 54150 MANCE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F02/000009
Date d'ajout
22/01/2002
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de BRIEY du 17/01/2002 décidant de faire application de la procédure de régime général de redressement judiciaire et autorisant la poursuite d'exploitation jusqu'au 17/05/2002.
Numéro d'observation
F02/000004
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
F01/000008
Date d'ajout
19/11/2001
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de BRIEY du 15/11/2001 prolongeant la période d'observation jusqu'au 17/01/2002.
Numéro d'observation
F01/000007
Date d'ajout
20/07/2001
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de BRIEY du 19/07/2001 prolongeant la période d'observation jusqu'au 17/11/2001.
Numéro d'observation
F01/000006
Date d'ajout
18/05/2001
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de BRIEY du 17/05/2001 ouvrant une Procédure Simplifiée de redressement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 17/08/2001. Cessation des paiements en date du 11/05/2001. Juge Commissaire : M LEFEVRE Gilles Représentant des Créanciers : ME MAROCCOU Patrick Route de Mancieulles 54150 MANCE Administrateur : ME KREBS Yves-Jérôme Administrateur ZA Rue des Roises 52100 BETTANCOURT LA FERREE dont la mission est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur dans tous ses actes de gestion. Juge commissaire Suppléant : M MERCY Georges
Numéro d'observation
F01/000005
Date d'ajout
11/05/2001
Description
: Dépôt le 11.05.2001 de la déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIEY
Numéro d'observation
F00/000001
Date d'ajout
01/03/2000
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à + 1/2 du capital social, suite à décision du 01/03/2000.
Numéro d'observation
F96/000003
Date d'ajout
14/02/1996
Description
Historique des observations depuis le 14/02/1996 : JOURNAL : LE REPUBLICAIN LORRAIN TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE METZ 12 Rue du Fort des Bordes à AUDUN LE ROMAN Rue Emile Foliat (Inscrit au TI de METZ du 27 JUILLET 1987 au 31 DECEMBRE 1995)
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
PRECISION SUR L'ACTIVITE - Date de début d'activité : 31/12/1995.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
00 2001-05-17 REDR. JUD. RS SUR DEPOT DE BILAN
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).