Entreprise : LA COLLINIERE - SIREN 342 031 689
Identité
Dénomination
LA COLLINIERE
SIREN (siège)
342 031 689
Date d'immatriculation au RNE
01/09/1987
Date de fin de la personne morale
31/08/2037
Date de clôture
31/03
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
LD LA COLLINIERE 14130 LE FAULQ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
EMAR SYLVIA , GABRIELLE
Nom d'usage
MESNIL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Commune de résidence
PONT L'EVEQUE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1998
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
07/04/1987
Siret
34203168900017
Enseigne
GITE AUBERGE DE LA COLLINIERE
Code APE
552E
Origine du fonds
Création
Activité principale
EXPLOITATION DIRECTE OU INDIRECTE D'AUBERGE, GITE, CHAMBRES D'HOTE, HEBER- GEMENT ET RESTAURATION DU PERSONNEL, DES STAGIAIRES ET DE LA CLIENTELE DU CENTRE EQUESTRE, VENTE A EMPORTER
Adresse
LD LA COLLINIERE
14130 , LE FAULQ - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE FAULQ
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3413
Date d'ajout
17/06/2024
Description
Radiation d'office du RCS de Lisieux le 17/06/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Honfleur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Lisieux. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Numéro d'observation
39
Date d'ajout
05/01/1999
Description
Dissolution NOMINATION DE MME SYLVIE MESNIL EN QUALITE DE LIQUIDATEUR LE SIEGE DE LA LIQUIDATION EST FIXE AU LIEUDIT LA COLLINIERE 14130 LE FAULQ VENTE DU FONDS AU PROFIT DE MR NICOLAS MOREAU A COMPTER DU 30/09/98
Numéro d'observation
1983
Date d'ajout
03/11/1995
Description
Modification autre CONTINUATION DE LA STE MALGRE LA PERTE DE PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU 06.10.1995
Numéro d'observation
1080
Date d'ajout
13/06/1995
Description
Changement de gérant NOMINATION DE MME SYLVIA MESNIL EN QUALITE DE GERANTE EN REMPLACEMENT DE MME ELIANE COUTABLE GERANTE DEMISSIONNAIRE PRISE D'ENSEIGNE "GITE AUBERGE DE LA COLLINIERE". NOUVEL OBJET SOCIAL ET ACTIVITE : EXPLOITATION DIRECTE OU INDIRECTE D'AUBERGE, GITE, CHAMBRES D'HOTE, HEBERGEMENT ET RESTAURATION DU PERSONNEL, DES STAGIAIRES ET DE LA CLIENTELE DU CENTRE EQUESTRE, VENTE A EMPORTER A COMPTER DU 15.04.95
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).