Entreprise : LYNCEE SA - SIREN 341 984 680
Identité
Dénomination
LYNCEE SA
SIREN (siège)
341 984 680
Date d'immatriculation au RNE
13/02/2007
Date de fin de la personne morale
12/02/2086
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
16 RUE PAPIN 59491 VILLENEUVE D'ASCQ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANJORAN JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Courbevoie
Nom, Prénom(s)
CHARPILLET ELISABETH
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1958
Commune de résidence
Vanves
Nom, Prénom(s)
PLISSONNEAU PATRICK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1954
Commune de résidence
Le Chesnay
Nom, Prénom(s)
RICHARD EMMANUEL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1952
Commune de résidence
Viroflay
Nom, Prénom(s)
ZANI HERVE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Commune de résidence
Lesquin
Dénomination
H.S.D. HELIOS STRECO DURANDO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/09/1990
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
17/09/1987
Siret
34198468000031
Code APE
7704
Origine du fonds
Création
Activité principale
Fourniture de prestation de services informatiques assistance technique, expertise et conseil en système d'exploitation, progiciel et langage réalisation de logiciels, services télétraitements et télématique sous ses formes diverses, mise en place de systèmes informatiques divers, achat et vente de matériel et d'une façon générale toutes opérations industrielles, commerciales et financière mobilière ou immobilières se rattachant directement à l'objet ci-dessus ou à tout autre objet similaire ou connexe.
Adresse
16 RUE PAPIN
59491 , VILLENEUVE D'ASCQ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
13/02/2007
Description
Par suite d'une modification de compétence, (Décre t N° 88-38 du 13/01/1988) cette entreprise immatri culée au Greffe du Tribunal de Commerce de LILLE é tait précédemment immatriculée au Greffe du Tribun al de Commerce de ROUBAIX TOURCOING.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
14/01/1988
Description
Historique : CETTE SOCIETE A TRANSFERE A COMPTER D U 6/11/1987 SON SIEGE SOCIAL DE LILLE 63, RUE DE L A MONNAIE ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DE LIL LE LE 11/8/1987 ET PUBLIE DANS LA GAZETTE DU 11/8/ 87 TRANSFERT : DEPOT AU GREFFE DE LILLE DU14/12/87 ET DE ROUBAIX-TOURCONG DU 14/1/1988 PUBLIE DANS L A GAZETTE DU NORD DU 19/11/87 NOM COMMERCIAL ===== ========= ASYSTEEL NORD ET RYO INFORMATIQUE MODIFI CATION D'OFFICE DU 30/6/1999 EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DU DECRET DU 30 MAI 1984 : CESSATION D'ACTIVIT E DE LA SOCIETE
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
MODIFICATION D'OFFFICE DU 29/8/1990 JUGEMENT DU TR IBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE DU 22/8/1990 ETENDA NTE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL PRON ONCE LE 25/6/1990 A L'ENCONTRE DE LA SA ASYSTEL FR ANCE ET LE JUGEMENT PRONONE LE 29/6/1990 A L'ENCON TRE DES SOCIETES SA ASYSTEL GRENOBLE, SA ASYSTEL A QUITAINE SA LYNCEE, SA ELEKTRA, SA ASYSTEL PARIS N ORD SA ASYSTEL RHONE ALPES, SA MERCURE SA CALLIOP PE A LA SOCIETE ASYSTEL ADMINISTRATEUR: SCP SAUVAN ET GOULLETQUER 130 RUE DU I MAI 1945 A NANTERRE E T SCP ADAM FERNIERS TOUR FRANLIN PARIS LA DEFENSE REPRSENTANT DES CREANCIERS: ME OUIZILLE 72 AVENUE G CLEMENCEAU NANTERRE MODIFICATION D'OFFICE DU 27/ 9/1990 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERR E EN DATE DU 12/9/1990 ETENDANT LE JUGEMENT DE RED RESSEMENT JUDICIIARE REGIME GENERAL PRONONCE EN DA TE DU 25/6/1990 A L'ENCONTRE LA SA AYSTEL FRANCE L MODIFICATION D'OFFICE DU 31/10/1990 : ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE COMMISSAIRE AU REDRESSEMENT JU DICIAIRE DE LA SOCIETE ASYSTEL FRANCE AUTORI- SANT ME GOULLETQUER A DEMANDER UN DECOUVERT EXCEPTIONN EL DANS L'ATTENTE DES FONDS DU GARP AINSI QU'UNE L IGNE DAILLY AUPRES DE LA SBDO 64 RUE DU 8 MAI 1945 A NANTERRE ORDONNANCE DU 27/6/1990 DE MONSIEUR LE JUGE- COMMISSAIRE AU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE L A SOCIETE ASYSTEL FRANCE AUTORISANT ME GOULLETQUER A DEMANDER UNE LIGNE DAILLY AUPRES DE LA SPB 9 RU E BOISSY D'ANGLAS PARIS 750058
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).