Entreprise : MECASOUD - SIREN 341 984 367
Identité
Dénomination
MECASOUD
SIREN (siège)
341 984 367
Date d'immatriculation au RNE
10/08/1987
Début d’activité
01/07/1987
Date de fin de la personne morale
11/08/2037
Date de clôture
31/08
Date de la première clôture
31/03/2020
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Constructions de bateaux de pêche ou de plaisance en acier et en alu, serrurerie générale, tôlerie, mécano-soudure, construction navale.
Code APE
3011Z - Construction de navires et de structures flottantes
Capital social
600000 EUR
Adresse du siège
QUAI DES CHARBONNIERS 44600 SAINT-NAZAIRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AV DE PENHOET
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARBIER SANDRINE , NATHALIE , CHRISTINE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1972
Commune de résidence
Saint-Nazaire
Dénomination
SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES MARION
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint Nazaire
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1987
Siret
34198436700019
Enseigne
CHANTIER NAVAL MECASOUD
Code APE
3011Z - Construction de navires et de structures flottantes
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Constructions de bateaux de pêche ou de plaisance en acier et en alu, serrurerie générale, tôlerie, mécano-soudure, construction navale.
Adresse
QUAI DES CHARBONNIERS
44600 , SAINT-NAZAIRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AV DE PENHOET
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
14/10/2004
Description
1200200410140800 ********* Transformation en S.A.S. ********* Modification du capital Date d'effet de la formalité: 31/08/2004 Changement de forme juridique de : Société Anonyme en : Société par actions simplifiée Anc. Membre du conseil surveil : M. MERRE André Alphonse Pierre. Anc. Membre du conseil surveil : M. PACAUD Thierry André Michel Marie. Anc. president du conseil Surv : M. MERRE Alain Jean Michel. Anc president du directoire : M. PACAUD Jean Michel Jacques. PRESIDENT : M. PACAUD Jean Michel Jacques. Changement de capital ancien capital: 145000,00 EUROS nouveau capital: 600000,00 EUROS
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
09/12/2002
Description
88002002120922402250 ********* Réduction de capital ********* CHANGEMENT DANS CONSEIL DE SURVEILLANCE ET DIRECTOIRE Date d'effet de la formalité: 03/07/2001 Changement de capital social de : 152449.02 EUR en : 145000.00 EUR MEMBRE CONSEIL DE SURVEILLANCE : M. PACAUD Thierry Armand Christian. Anc direct. gen. directoire : M. DENIE Daniel Andre Henri. Anc. Membre du conseil surveil : M. DENIE Max André Michel Marie.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
12/08/1987
Description
Historique : - MODIF. du 19/08/1996 : Suivant déci sion de l'AGE des associés, en date du 15/7/1996, les décisions suivantes ont été prises : Changemen t de DENOMINA- TION SOCIALE (ancienne CHANTIER NAV AL MECASOUD), TRANSFORMATION de la Sté de SARL en SOCIETE ANONY- ME A CONSEIL D'ADMINISTRATION. MODI F. DU 2.4.99, AU 26.12.99, TRANSFORMATION DE LA SO CIETE ANCIENNEMENT SA A CONSEIL D'ADMINIS- TRATION EN SA A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE. MI SE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI NRE DU 15.5 .2001 A COMPTER DU 25.1.2002
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
12/08/1987
Description
Observations concernant l'établissement situé quai des Charbonniers Port de St-Nazaire 44600 Saint-N azaire : - Au 1/7/1987 branche d'activité "CONSTRU CTION DE DE BATEAUX ..." acquise par ACHAT de la S ARL MECASOUD (devenue S.T.P.M.I. - RCS B 325204030 ) - Au 1/12/1994 ACHAT de la branche d'activité (p ré cedemment exploitée en location-gérance) "SERRU RE- RIE GENERALE TOLERIE MACANO-SOUDURE CONSTRUCTI ONS NAVALES" de la SARL S.T.P.M.I.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).