Entreprise : PHILIPPE THIRIOT, CHRISTINE DECHAUMONT, DELPHINE COPPEE ET CHARLES FOURNIER, NOTAIRES, ASSOCIES D'UN... - SIREN 341 965 408
Identité
Dénomination
PHILIPPE THIRIOT, CHRISTINE DECHAUMONT, DELPHINE COPPEE ET CHARLES FOURNIER, NOTAIRES, ASSOCIES D'UNE SOCIETE CIVILE PRO
SIREN (siège)
341 965 408
Date d'immatriculation au RNE
13/08/1987
Début d’activité
30/03/1973
Date de fin de la personne morale
12/08/2063
Forme juridique
SCP de notaires
Activité principale
Office notarial
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Capital social
321057.63 EUR
Adresse du siège
12 PL FERNAND PELLOUTIER 81000 ALBI FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COPPEE DELPHINE , GERALDINE , LUCIENNE , YVETTE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1980
Commune de résidence
Brens
Nom, Prénom(s)
DECHAUMONT CHRISTINE
Nom d'usage
CAVALIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1968
Commune de résidence
Albi
Nom, Prénom(s)
FOURNIER CHARLES , ANDRE , JACQUES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1980
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/03/1973
Siret
34196540800022
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Office notarial
Adresse
12 PL FERNAND PELLOUTIER
81000 , ALBI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/05/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/03/1973
Siret
34196540800014
Enseigne
SCP NOTAIRES
Code APE
741A
Adresse
8 B PL FERNAND PELLOUTIER
81000 , ALBI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
496
Date d'ajout
06/02/2018
Description
Changement de dénomination à compter du 23/11/2017 Ancienne : PHILIPPE SICARD, PHILIPPE THIRIOT ET CHRISTINE DECHAUMONT, NOTAIRES, ASSOCIES D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL Nouvelle : PHILIPPE THIRIOT, CHRISTINE DECHAUMONT, DELPHINE COPPEE ET CHARLES FOURNIER, NOTAIRES, ASSOCIES D'UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 23/11/2017 : Partant : SICARD Philippe Jérôme, Gérant, Associé Nouveau : COPPEE Delphine, Géraldine, Lucienne, Yvette, Gérant, Associé Nouveau : FOURNIER Charles, André, Jacques, Gérant, Associé
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).