Entreprise : SCI LA FLORENTINE - SIREN 341 955 912
Identité
Dénomination
SCI LA FLORENTINE
SIREN (siège)
341 955 912
Date d'immatriculation au RNE
10/08/1987
Début d’activité
01/07/1987
Date de fin de la personne morale
09/08/2037
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'acquisition, la propriété, l'administration, la location de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition échange apport ou autrement.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
60979.61 EUR
Adresse du siège
10 RUE DU LOING 75014 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MALLINJOUD VALERIE , CHRISTINE
Nom d'usage
L'HONORE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1970
Commune de résidence
Le Coudray-Montceaux
Nom, Prénom(s)
Mallinjoud CAROLINE , CATHERINE
Nom d'usage
Bidault
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1969
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Mallinjoud JEAN-FRANCOIS , PAUL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1975
Dénomination
NH ENTREPRISES
Qualité
Gérant
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1987
Siret
34195591200041
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la propriété, l'administration, la location de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition échange apport ou autrement.
Autres Activités
L'acquisition, la propriété, l'administration, la location de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition échange apport ou autrement.
Adresse
10 RUE DU LOING
75014 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/07/1987
Siret
34195591200017
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de logements
Adresse
LES CHAUMIS
63120 , COURPIERE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VILLA MA TRANQUILITE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/12/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1987
Siret
34195591200025
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
LES CHAUMIS
63120 , COURPIERE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 13/10/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1987
Siret
34195591200033
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
4 CHE DU VERGER
91830 , LE COUDRAY-MONTCEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
58011
Date d'ajout
30/11/2021
Description
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce Paris à compter du 13/10/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2021D082161
Date d'ajout
29/11/2021
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
2601
Date d'ajout
27/02/2019
Description
Radiation du RCS le 27/02/2019 avec effet au 10/12/2018 Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce d'Evry par suite du transfert du siège social : les Chaumis 63120 Courpière au 4 CH du Verger 91830 LE COUDRAY MONTCEAUX. Dépot de l'acte le : 18/02/2019 sous le numéro : 4050
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
18/02/2019
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Thiers ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Clermont-Ferrand décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
275
Date d'ajout
08/03/2007
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 29/12/2005 : PARTANT : MALLINJOUD JEAN MARIE FLORENTIN, GÉRANT(E) NOUVEAU : MALLINJOUD CHRISTIAN JEAN MAURICE, GÉRANT ASSOCIÉ NOUVEAU : MALLINJOUD CATHERINE IRENE PIERRETTE, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL A COMPTER DU 29/12/2005 : ANCIENNE ADRESSE : VILLA MA TRANQUILITE 63120 COURPIERE NOUVELLE ADRESSE : LES CHAUMIS 63120 COURPIERE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 400 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 60 979.61 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).