Entreprise : LE PARIOU - SIREN 341 933 323
Identité
Dénomination
LE PARIOU
SIREN (siège)
341 933 323
Date d'immatriculation au RNE
04/01/2000
Date de fin de la personne morale
03/01/2037
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
472591.95 EUR
Adresse du siège
18 AV J F KENNEDY 63500 ISSOIRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TONDEUR PIERRE
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1947
Commune de résidence
CHELLES
Nom, Prénom(s)
TONDEUR EMMANUEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1969
Commune de résidence
CHELLES
Nom, Prénom(s)
TONDEUR ALEXANDRA , VANESSA , CATHERINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1972
Commune de résidence
CHELLES
Nom, Prénom(s)
MARSAULT HUGUES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
LERAY FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1948
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/12/1987
Siret
34193332300022
Enseigne
LE PARIOU
Code APE
551A
Origine du fonds
Achat
Activité principale
BAR HOTEL RESTAURANT
Adresse
18 AV 18 AV. KENNEDY
63500 , ISSOIRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ISSOIRE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
710
Date d'ajout
13/10/1998
Description
VENTE DU FONDS A LA SOCIETE DES LISTES DONT LE SIEGE SOCIAL EST A VITRY- SUR-SEINE 94000, 56 RUE CHARLES HELLER A COMPTER DU 19/03/98
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
969
Date d'ajout
30/12/1993
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY DU 08/12/1993: LIQUIDATION JUDICIAIRE - LIQUIDATEUR: ME GIFFARD FIN DE LA MISSION DE ME SCHMITT EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR DELAI DE DECLARATION DES CREANCES: 4 MOIS A DATER DU BODACC
Numéro d'observation
516
Date d'ajout
16/07/1993
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY EN DATE DU 30/06/1993: TRANSFORMATION DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE EN REGIME GENERAL MAINTIEN DE MME FRANCE BROSS F. JUGE COMMISSAIRE, MR SILHOL, JUGE COMMIS SAIRE SUPPLEANT, ME GIFFARD, REPRESENTANT DES CREANCIERS, ME SCHMITT, ADMINISTRATEUR
Numéro d'observation
341
Date d'ajout
10/05/1993
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY DU 21/04/1993: PROLONGATION DE LA POURSUITE D'ACTIVITE JUSQU'AU 09/07/1993 MAINTIEN DE MME FRANCE BROOS F., JUGE-COMMISSAIRE, MR SILHOL, JUGE-COMMIS SAIRE SUPPLEANT, ME GIFFARD FREDERIC, REPRESENTANT DES CREANCIERS, ME SCHMITT DOMINIQUE, ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
Numéro d'observation
54
Date d'ajout
22/01/1993
Description
PAR JUGEMENT DU 30/12/1992, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY A DECIDE LA POURSUITE D'ACTIVITE DE LA SOCIETE POUR UNE DUREE EXPIRANT LE 09/05/1993 ET LE MAINTIEN DE MME FRANCE BROSS F., MR SILHOL, ME GIFFARD ET ME SCHMITT DANS LEURS FONCTIONS RESPECTIVES
Numéro d'observation
28
Date d'ajout
14/01/1993
Description
PAR JUGEMENT DU 09/12/1992, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME SIMPLIFIE DE LA S.A. LE PARIOU DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 15/01/1992 JUGE-COMMISSAIRE: MME FRANCE BROOS - SUPPLEANT: MR SILHOL REPRESENTANT DES CREANCIERS: ME FREDERIC GIFFARD, 54 RUE RENE CAMIER 93000 BOBIGNY ADMINISTRATEUR: ME DOMINIQUE SCHMITT, 18 RUE LORRAINE 93012 BOBIGNY
Numéro d'observation
891
Date d'ajout
05/12/1992
Description
PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY DU 25/8/1992 LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SA TRAVAUX ET AGENCEMENTS SOTRAG DONT LE SIEGE EST A NEUILLY PLAISANCE 93360, 28 AV.CARNOT, A ETE ETENDUE A LA SA LE PARIOU PAR JUGEMENT DU 4/11/1992, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY A PRONONCE LA RETRACTATION DU JUGEMENT DU 25/8/1992 PRONONCE A L'ENCONTRE DE LA SA LE PARIOU PUBLICITE: L'ANNONCEUR LEGAL DU 3/12/1992
Numéro d'observation
782
Date d'ajout
17/10/1990
Description
ANCIEN ADMINISTRATEUR: SENAMAUD MICHEL NOUVEL ADMINISTRATEUR: MELLE TONDEUR ALEXANDRA A COMPTER DU 7/9/1990
Numéro d'observation
924
Date d'ajout
29/12/1989
Description
ANCIEN ADMINISTRATEUR: MME TONDEUR NEE COLLET ANNICK NOUVEL ADMINISTRATEUR: TONDEUR EMMANUEL AU 18/08/1989
Numéro d'observation
924
Date d'ajout
29/12/1989
Description
MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL:31/12 AU LIEU DE 30/09 (AGE DU 25/08/1989)
Numéro d'observation
745
Date d'ajout
08/10/1988
Description
CAPITAL SOCIAL PORTE DE 2.500.000 F A 3.100.000 F (08/07/1988) NOUVELLE DATE DE CLOTURE SOCIALE: 30 SEPTEMBRE (30/05/1988) A COMPTER DU 08/07/88
Numéro d'observation
280
Date d'ajout
30/03/1988
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE 28 AVENUE CARNOT 93360 NEUILLY- PLAISANCE (R.C.S. BOBIGNY B 341 933 323) A ISSOIRE 18 BD KENNEDY RADIATION DANS LE RESSORT DE BOBIGNY , L'IMMATRICULATION D'ISSOIRE DEVENANT IMMATRICULATION PRINCIPALE A COMPTER DU 01/02/88
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ISSOIRE A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT FERRAND PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 3 100 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 472 591.95 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).