Entreprise : RUBION MAYENNE - SIREN 341 929 396
Identité
Dénomination
RUBION MAYENNE
SIREN (siège)
341 929 396
Date d'immatriculation au RNE
15/10/1987
Début d’activité
20/07/1987
Date de fin de la personne morale
06/06/2086
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Travaux de serrurerie, négoce et fabrication de produits métallurgiques quincaillerie et matériaux divers, ciment, bois, vente de pièces détachées et occasion.
Code APE
4674A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
Code APRM
2511ZZ - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
RUE ARISTIDE BERGES 53100 MAYENNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DU TERRAS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOINEAU FRANCK , ERIC , JEAN , HUGUES
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1967
Commune de résidence
Pommerieux
Nom, Prénom(s)
YVON GUILLAUME , JEAN-MARC , PHILIPPE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1990
Commune de résidence
Paris 15e Arrondissement
Dénomination
GER
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Vezin-le-Coquet
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/07/1987
Siret
34192939600016
Nom commercial
"ETABLISSEMENTS RUBION"
Enseigne
ETS RUBION
Code APE
4674A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale règlementée
Activité principale
Travaux de serrurerie, négoce et fabrication de produits métallurgiques quincaillerie et matériaux divers, ciment, bois, vente de pièces détachées et occasion.
Autres Activités
CONSTRUCTION METALLIQUE
Code APRM
2511ZZ - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Adresse
RUE ARISTIDE BERGES
53100 , MAYENNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DU TERRAS
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
580
Date d'ajout
25/01/2019
Description
La société est réduite à un associé unique à compter du 30/10/2018 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/10/2018 : Nouveau : GEIREC (SAS), Commissaire aux comptes titulaire Journal:Haut Anjou du 30.11.2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4667
Date d'ajout
14/11/2014
Description
Modification relative aux Commissaires aux comptes - à compter du 30/10/2014 : Partant : LE DORZE Jacques, Commissaire aux comptes titulaire Partant : AUDIT AMLD (SARL), Commissaire aux comptes suppléant Journal d'annonces légales : Haut Anjou en date du 07/11/2014
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Immatriculation précédemment effectuée au greffe du Tribunal de Commerce de Mayenne supprimé par suite du rattachement du Tribunal de Mayenne au Tribunal de Laval avec effet au 01.06.2005 (Décret n° 2005-624 du 27 Mai 2005)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).