Entreprise : GAEC DE SUSCIEUX - SIREN 341 916 591
Identité
Dénomination
GAEC DE SUSCIEUX
SIREN (siège)
341 916 591
Date d'immatriculation au RNE
06/08/1987
Début d’activité
01/11/1996
Date de fin de la personne morale
05/08/2086
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Élevage de vaches laitières
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital minimum
217500 EUR
Adresse du siège
CHE COMMUNAL DE FALLERANS 25580 VERNIERFONTAINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BILLOD - LAILLET ENGUERAN , RAYMOND , JOSEPH
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1978
Commune de résidence
Vernierfontaine
Nom, Prénom(s)
COLIN PHILIPPE , JEAN , MARIE , MICHEL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Vernierfontaine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/1996
Siret
34191659100025
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Élevage de vaches laitières
Adresse
CHE COMMUNAL DE FALLERANS
25580 , VERNIERFONTAINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1248
Date d'ajout
24/03/1997
Description
FUSION PAR VOIE D'ABSORPTION DU GAEC DU COUDCHEZ PAR LE GAEC COLIN JEAN ET PHILIPPE A COMPTER DU IER NOVEMBRE 1996. ANCIENNE DENOMINATION SOCIALE : GAEC COLIN JEAN ET PHILIPPE NOUVELLE DENOMINATION SOCIALE : GAEC DES LISIERES A COMPTER DU IER NOVEMBRE 1996. TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DU PRINCIPAL ETS A VERNIERFONTAINE CHEMIN COMMUNAL DE FALLERANS, AU LIEU DE VERNIERFONTAINE AU DOMICILE DE MR COLIN JEAN, A COMPTER DU IER NOVEMBRE 1996. CAPITAL SOCIAL PORTE A LA SOMME DE 1.450.000 DE FRANCS A COMPTER DU IER NOVEMBRE 1996, LES GERANTS DU GAEC SONT : COLIN PHILIPPE, CHARMOILLE GUY, ET CHARMOILLE MARIA HELENA. PROROGATION DE LA DUREE DU GAEC POUR LA PORTER A 99 ANS.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
235
Date d'ajout
21/01/1997
Description
RETRAIT DE MME COLIN ANNE MARIE DU GAEC A COMPTER DU 31 OCTOBRE 1996. MME COLIN ANNE MARIE CEDE A SON FILS, MR COLIN PHILIPPE, 150 PARTS SOCIALES A COMPTER DU 31 OCTOBRE 1996. FUSION AVEC LE GAEC DU COUDCHEZ SIS A VERNIERFONTAINE A COMPTER DU IER NOVEMBRE 1996.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
- N[ SIRET : 341 916 591 00025 CODE APE : 011A (CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE) LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 450 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 221 051.07 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).