Entreprise : SCI LAUGA - SIREN 341 913 267
Identité
Dénomination
SCI LAUGA
Sigle
S.C.I LAUGA
SIREN (siège)
341 913 267
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Dissolution
Date de fin de la personne morale
31/12/2049
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
42685.72 EUR
Adresse du siège
13 AV EMMANUEL CHABRIER 63600 AMBERT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAURENT PIERRE , EUGENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Commune de résidence
JOB
Nom, Prénom(s)
LAURENT FREDERIC , JEAN-MARC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
AMBERT
Nom, Prénom(s)
LAURENT JEAN , FRANCOIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
AMBERT
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/08/2023
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/04/1987
Siret
34191326700017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
PROPRIETE ADMINISTRATIION ET EXPLOITATION PAR LOCATION OU AUTREMENT DE TOUT BIEN IMMOBILIER ET PLUS SPECIALEMENT D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE A AMBERT 13-15 AV E.CHABRIER ET GENERALEMENT TTES OPERATIONS SE RAPPORTANT A CET OBJET OU CONTRIBUANT A SA REALISATION SANS ALTERER SON CARACTERE CIVIL
Adresse
13 AV EMMANUEL CHABRIER
63600 , AMBERT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/12/2023
Description
Dissolution à compter du 31/08/2023 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/08/2023, siège de la liquidation : 13-15 Avenue EMMANUEL CHABRIER 63600 Ambert, parution de la publicité légale : Le Semeur Hebdo paru le 24/11/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Thiers ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Clermont-Ferrand décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
960
Date d'ajout
28/07/2005
Description
Modification personne ayant le pouvoir d'engager ASSOCIE GERANT:LAURENT Jean François;ASSOCIES:LAURENT Pierre,LAURENT Frédéric Date d'effet : 28/07/2005
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMBERT A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THIERS PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 280 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 42 685.72 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).