Entreprise : SOC CIVILE MARIKA - SIREN 341 912 699
Identité
Dénomination
SOC CIVILE MARIKA
SIREN (siège)
341 912 699
Date d'immatriculation au RNE
06/12/2001
Début d’activité
01/12/2001
Date de fin de la personne morale
05/12/2037
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Capital social
330814.37 EUR
Adresse du siège
CHE DES VERNEDES 83480 PUGET-SUR-ARGENS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ESPACE VERNEDE I
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MEUNIER LIONEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1952
Commune de résidence
Puget-sur-Argens
Nom, Prénom(s)
RICARDOU GEORGES , EUGENE , JOSEPH
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1925
Commune de résidence
Cannes
Nom, Prénom(s)
RICARDOU ROSEMAI
Nom d'usage
MEUNIER
Qualité
Gérant et associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
Puget-sur-Argens
Dénomination
KARIKA INVESTISSEMENTS
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Commune de résidence
Puget-sur-Argens
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/2001
Siret
34191269900020
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Adresse
CHE DES VERNEDES
83480 , PUGET-SUR-ARGENS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ESPACE VERNEDE I
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/10/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/04/1987
Siret
34191269900012
Code APE
703C
Adresse
83440 , CALLIAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7996
Date d'ajout
05/08/2019
Description
Radiation du RCS le 05/08/2019 avec effet au 05/08/2019 RADIATION D'OFFICE CESSATION D'ACTIVITE R 123-130 mention de cessation d'activité depuis plus de deux ans
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3309
Date d'ajout
03/05/2013
Description
Mise en sommeil de la société à compter du 31/12/12
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 2 170 000.00 FRF nouveau montant : 330 814.37 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).