Entreprise : PIERRE BAUDRY ET FILS - SIREN 341 894 251
Identité
(Entreprise radiée le 21/03/2022)
Dénomination
PIERRE BAUDRY ET FILS
SIREN (siège)
341 894 251
Date d'immatriculation au RNE
08/09/1987
Fermeture de l'établissement - 34189425100055
- Date d'effet de la fermeture : 21/03/2022
Fermeture de l'établissement - 34189425100022
- Date d'effet de la fermeture : 09/08/2001
Fermeture de l'établissement - 34189425100030
- Date d'effet de la fermeture : 31/03/2003
Fermeture de l'établissement - 34189425100048
- Date d'effet de la fermeture : 30/11/2006
Date de fin de la personne morale
07/09/2086
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
40 RUE FELIX FAURE 76930 OCTEVILLE-SUR-MER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
40-42
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAUDRY PIERRE-YVES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
Fontaine-la-Mallet
Nom, Prénom(s)
AMELINE NATHALIE , NOELLE , COLETTE
Nom d'usage
BAUDRY
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Fontaine-la-Mallet
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/08/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/05/1987
Siret
34189425100022
Enseigne
AUX HALLES NOTRE DAME
Code APE
522A
Adresse
53 RUE DE PARIS
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/03/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/04/1996
Siret
34189425100030
Code APE
522A
Adresse
7 PL SAINT VALERY
76290 , FONTAINE-LA-MALLET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/11/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/02/2004
Siret
34189425100048
Code APE
524R
Adresse
22 RUE FELIX FAURE
76930 , OCTEVILLE-SUR-MER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/03/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/05/2007
Siret
34189425100055
Nom commercial
LE RELAIS D'OCTEVILLE
Enseigne
LE RELAIS D'OCTEVILLE
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Bar brasserie vente à emporter sandwicherie restauration
Adresse
40 RUE 40 - 42 Rue Félix Faure
76930 , Octeville-sur-Mer - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
40-42
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3322
Date d'ajout
19/08/2013
Description
Transformation de la société à compter du 15/07/2013 Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Nouvelle forme : Société par actions simplifiée (SAS) actes déposés le 19/08/2013 - les affiches de normandie du 31/07/2013
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2165
Date d'ajout
24/05/2007
Description
MODIFICATION DU NOM COMMERCIAL ET DE L'ENSEIGNE ANCIENS : MAISON DE LA PRESSE NOUVEAUX : LE RELAIS D'OCTEVILLE TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL A COMPTER DU 02/04/2007 : ANCIENNE ADRESSE : 22 RUE FELIX FAURE 76930 OCTEVILLE SUR MER NOUVELLE ADRESSE : 40 - 42 RUE FELIX FAURE 76930 OCTEVILLE SUR MER - ACTES DEPOSES LE 24/05/2007 LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 25/04/2007 TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL A COMPTER DU 02/04/2007 : ANCIENNE ADRESSE : 22 RUE FELIX FAURE 76930 OCTEVILLE SUR MER NOUVELLE ADRESSE : 40 - 42 Rue Félix Faure 76930 OCTEVILLE SUR MER
Numéro d'observation
2167
Date d'ajout
24/05/2007
Description
ACQUISITION D'UN FONDS SIS A OCTEVILLE SUR MER 40/42 RUE FELIX FAURE A COMPTER DU 22/05/2007 AU PRIX STIPULE DE 50 000 EUROS A MME LEMETTAIS EPOUSE LEMAISTRE CLAUDINE (RADIEE LE 07/05/2007) L'UNION AGRICOLE DU 26/04/2007 OPPOSITIONS : SCP GILLOT 109 BLD DE STRASBOURG 76600 LE HAVRE MODIFICATION DE L'ACTIVITE ANCIENNE : JOURNAUX PRESSE LOTO PAPETERIE LIBRAIRIE ARTICLES DE PARIS NOUVELLE : BAR BRASSERIE VENTE A EMPORTER SANDWICHERIE BODACC PARU LE 10/09/2007 - 109A
Numéro d'observation
5303
Date d'ajout
28/12/2006
Description
CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE A COMPTER DU 30/11/2006
Numéro d'observation
2262
Date d'ajout
18/05/2004
Description
Transfert du siège social REPRISE D' ACTIVITE DE LA SOCIETE SUITE A L' ACHAT DU FONDS SIS A OCTEVILLE SUR MER 22 RUE FELIX FAURE AU PRIX STIPULE DE 99 091.86 EUROS A MR REMOND DANIEL (98 A 47 RADIE LE 16/03/2004) LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 03/03/2004 OPPOSITIONS : SCP GOLAIN LECONTE NOTAIRES A MONTIVILLIERS 5 RUE HENRY LEMONNIER - ACTIVITE : JOURNAUX PRESSE LOTO PAPETERIE LIBRAIRIE ARTICLES DE PARIS A COMPTER DU 16/02/2004 - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DU 7 PLACE ST VALERY 76290 FONTAINE LA MALLET AU 22 RUE FELIX FAURE 76930 OCTEVILLE SUR MER - MODIFICATION DU NOM COMMERCIAL ET DE L'ENSEIGNE ANCIENS : LE VERGER DE FONTAINE NOUVEAUX : MAISON DE LA PRESSE - ADRESSE DU SIEGE SOCIAL ET DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT : 22 RUE FELIX FAURE 76930 OCTEVILLE SUR MER - ACTES DEPOSES LE 12/05/2004 LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 21/04/2004 Date d'effet : 19/02/2004
Numéro d'observation
1943
Date d'ajout
03/06/2003
Description
LA SOCIETE DEMEURE INSCRITE AU RCS SANS ACTIVITE PAR SUITE DE LA VENTE DU FONDS A LA SARL F.L.F. RCS B 445 369 515 - (ACTIVITE PRECEDEMMENT EXPLOITEE : VENTE DE FRUITS ET LEGUMES CREMERIE PRODUITS FRAIS) Date d'effet : 31/03/2003
Numéro d'observation
3583
Date d'ajout
07/09/2001
Description
FONDS SIS AU HAVRE 76600 - 53 RUE DE PARIS DE FRUITS ALIMENTATION GENERALE VENDU A LA SARL VERGER DES ARCADES L'ANCIEN ETABLISSEMENT COMPLEMENTAIRE SIS A FONTAINE LA MALLET 76290 7 PLACE SAINT VALERY DEVIENT ETABLISSEMENT PRINCIPAL ET LE SEUL EXPLOITE TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DU HAVRE 76600 - 53 RUE DE PARIS A FONTAINE LA MALLET 76290 - 7 PLACE SAINT VALERY CHANGEMENT DE L'ENSEIGNE ET DU NOM COMMERCIAL : ANCIENS : AUX HALLES NOTRE DAME NOUVEAUX : LE VERGER DE FONTAINE AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL ET CONVERSION EN EUROS : ANCIEN : 249.750 FRS - NOUVEAU : 39.000 EUROS PARIS NORMANDIE DU 24/08/2001 - ACTES DEPOSES AU GREFFE LE 07/09/2001 Date d'effet : 09/08/2001
Numéro d'observation
2170
Date d'ajout
20/06/1996
Description
INSCRIPTION COMPLEMENTAIRE SISE A FONTAINE LA MALLET 7 PLACE SAINT VALERY : CREATION D'ETABLISSEMENT EXPLOITATION DIRECTE A COMPTER DU 04/04/96
Numéro d'observation
3102
Date d'ajout
25/09/1991
Description
FIN D'EXPLOITATION DU FONDS SIS AU HAVRE 77 RUE AUGUSTE BLANQUI SOUS L'EN- SEIGNE "CREMERIE DE GRAVILLE OU AU VERGER DES CABANES" PAR SUITE DE LA VEN- TE DE CE FONDS A MR DACHICOURT JEAN-LUC ET MME LERILLE FABIENNE, SON EPOUSE A COMPTER DU 30/08/91
Numéro d'observation
3427
Date d'ajout
13/11/1987
Description
L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL EST : 53 RUE DE PARIS 76600 LE HAVRE ACHAT DE MR TOCQUE CHRISTIAN HERITIER DE TOCQUE JACQUES DECEDE LE 22.03.1987-MONTANT:1.050.000 F - LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 15.07.1987 - BODAC:6.11.1987 -ELECTION DE DOMICILE:SCP DUBOYS- FRENEY ET RENAULT NOTAIRES ASSOCIES A FECAMP - L'ETABLISSEMENT 77 RUE AUGUSTE BLANQUI 76600 LE HAVRE ANCIENNEMENT PRINCIPAL DEVIENT ETABLISSEMENT SECONDAIRE A COMPTER DU 15/05/87
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
ART 262-7 DE LA LOI DU 24/07/1966 : LA SOCIETE EST REPRESENTEE A L'EGARD DES TIERS PAR UN PRESIDENT DESIGNE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES STATUTS - LE PRESIDENT EST INVESTIT DES POUVOIRS LES PLUS ETENDUS POUR AGIR EN TOUTE CIRCONSTANCE AU NOM DE LA SOCIETE DANS LA LIMITE DE L'OBJET SOCIAL
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).