Entreprise : CAB.UROLOGIE DR B. DE GRAEVE ET P. VOLPE - SIREN 341 884 518
Identité
(Entreprise radiée le 24/08/2021)
Dénomination
CAB.UROLOGIE DR B. DE GRAEVE ET P. VOLPE
SIREN (siège)
341 884 518
Date d'immatriculation au RNE
03/08/1987
Date de fin de la personne morale
02/08/2086
Forme juridique
SCP de médecins
Capital social
201232.7 EUR
Adresse du siège
10 RUE REGALE 30000 NIMES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DE GRAEVE BERTRAND
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Commune de résidence
Salon-de-Provence
Nom, Prénom(s)
VOLPE PASCAL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1962
Commune de résidence
Nîmes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/08/2003
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/03/1987
Siret
34188451800018
Code APE
851C
Origine du fonds
Création
Activité principale
LA SOCIETE A POUR OBJET L'EXERCICE EN COMMUN PAR SES MEMBRES DE LA PROFESSION MEDICALE A VEC MISE EN COMMUN DES HONORAIRES PERCUS EN RAISON DE CETTE ACTIVITE
Adresse
10 RUE 10 Rue Régale
30000 , Nîmes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2-9718
Date d'ajout
29/10/2003
Description
CESSION DU CABINET DE LA SOCIETE B.DE GRAEVE ET P.VOLPE A LA SELARL NIMURO SUIVANT ACTE SSP EN DATE DU 06.08.03 LA SOCIETE DEVIENT SANS ACTIVITE Date d'effet : 01 juillet 2003
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7703
Date d'ajout
06/10/1998
Description
AUX TERMES D'UNE DELIBERATION DE L'A.G.E. DES ASSOCIES EN DATE DU 8.7.98 MR PASCAL VOLPE DEMEURANT A NIMES, CHEMIN AVEN DE BELLE ROSE, NE LE 13.11. 1962 A PARIS 11EME A ETE NOMME CO-GERANT DE LA STE A COMPTER DU 8.7.98 EN REMPLACEMENT DE MR RIVET DOMINIQUE DEMISSIONNAIRE IL A ETE DECIDE DE MODIFIER LA DENOMINATION SOCIALE QUI DEVIENT: CABINET D'UROLOGIE DES DOCTEURS B. DE GRAEVE ET P. VOLPE DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 6.10.98 LA CROIX DU MIDI DU 13.08.98
Numéro d'observation
9344
Date d'ajout
15/12/1994
Description
SUIVANT PROCES VERBAL DE L'A.G.MIXTE DU 14.10.94 NOMINATION D'UN CO-GERANT MR DE GRAEVE BERTRAND NE LE 10.12.61 A LORIENT, DEMEURANT A SALON DE PRO- VENCE, MAS DU CHAPITRE, RUE DE SYLVEREAL MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE QUI DEVIENT: CABINET D'UROLOGIE DES DOCTEURS D.RIVET ET B. DE GRAEVE DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 15.12.94
Numéro d'observation
1454
Date d'ajout
22/02/1993
Description
SUIVANT P.V. DE L'A.G.E. DU 18.12.92 SUITE A LA CESSION DE PARTS SOCIALES INTERVENUE ENTRE LE DOCTEUR CUENANT ET LE DOCTEUR RIVET DEMISSION D'UN GERANT: MR CUENANT ETIENNE A COMPTER DU 18.12.92 CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE QUI DEVIENT: CABINET D'UROLOGIE DU DOCTEUR D.RIVET DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 22.02.93
Numéro d'observation
8518
Date d'ajout
14/12/1990
Description
SUIVANT A.G.E. DU 30.03.90 DEMISSION DE MR HENRIET RAOUL ET NOMINATION DE MR RIVET DOMINIQUE NE LE 29.03.56 A TANANARIVE NTE: FRSE DEMEURANT A CASTELNAU LE LEZ 27 RUE DES TRIBUNS CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE, QUI DEVIENT : CABINET D'UROLOGIE DES DOCTEURS D. RIVET ET E. CUENANT DEPOT AU GREFFE LE 14.12.90
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).