Entreprise : SCI LE VIKING - SIREN 341 878 601
Identité
(Entreprise radiée le 14/08/2017)
Dénomination
SCI LE VIKING
SIREN (siège)
341 878 601
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Fermeture de l'établissement - 34187860100028
- Date d'effet de la fermeture : 31/05/2017
Fermeture de l'établissement - 34187860100010
- Date d'effet de la fermeture : 15/12/1995
Date de fin de la personne morale
31/12/2085
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
4 RUE DES TANNEURS 61300 L'AIGLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUITTON PHILIPPE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON
Nom, Prénom(s)
VILLIOT ANNICK
Nom d'usage
GUITTON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1955
Commune de résidence
VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/07/1987
Siret
34187860100010
Code APE
702C
Adresse
8 PL DE LA HALLE
61300 , L'AIGLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/05/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/07/1987
Siret
34187860100028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la gestion, l'entretien et la mise en valeur par tous moyens d'un immeuble à usage de commerce et d'habitation sis à L'Aigle 8, place de la Halle. Sa location, soit en bloc soit par fractions de réalisation de tous travaux d'amélioration de toutes installations nouvelles. L'acquisition de tous biens mobiliers et immobiliers, la gestion, la location et l'administration desdits biens, l'emprunt de tous fonds nécessaires à la réalisation de de cet objet.
Adresse
4 RUE 4 rue des Tanneurs
61300 , L'Aigle - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2991
Date d'ajout
14/08/2017
Description
Radiation du RCS le 14/08/2017 avec effet au 31/05/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4249
Date d'ajout
04/11/2016
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 05/09/2016 : Liquidateur : GUITTON Philippe. Le siège de la liquidation est fixé à : 4 rue des Tanneurs 61300 L'Aigle. Journal d'annonces légales : Le Journal de l'Orne en date du 13/10/2016.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Le Tribunal de Commerce de l'Aigle a été rattaché au Tribunal de Commerce d'Alençon par le décret N° 99-659 du 30 juillet 1999 avec effet au 1er janvier 2000. La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 1 000.00 FRF nouveau montant : 152.45 Eur.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).