Entreprise : DES CASTAYS - SIREN 341 877 918
Identité
Dénomination
DES CASTAYS
SIREN (siège)
341 877 918
Date d'immatriculation au RNE
31/07/1987
Début d’activité
01/02/1987
Date de fin de la personne morale
30/07/2086
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Exploitation agricole.
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
111928.07 EUR
Adresse du siège
32190 CASTILLON-DEBATS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ELORZA THIBAUT
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1990
Commune de résidence
Vic-Fezensac
Nom, Prénom(s)
FOUCONNIER PIERRE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1960
Commune de résidence
Castillon Débats
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/1987
Siret
34187791800019
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation agricole.
Autres Activités
Elevage de vaches laitières,Culture de fruits à pépins et à noyau,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
32190 , CASTILLON-DEBATS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
832
Date d'ajout
26/02/2015
Description
Transformation de la société à compter du 01/01/2015 Ancienne forme : Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Nouvelle forme : Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3268
Date d'ajout
15/10/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes à compter du 01/10/2012 : - Nouveau : ELORZA Thibault, Co-Gérant - Changement de qualité : FOUCONNIER Pierre, Gérant devient Co-Gérant
Numéro d'observation
70
Date d'ajout
09/01/1995
Description
RETRAIT DE MR FOUCONNIER CHARLES EN SA QUALITE DE CO-GERANT A COMPTER DU 01/02/89 DEMISSION DE MME ROUSSEL CLAUDINE DE SES FONCTIONS DE CO-GERANTE A COMPTER DU 01/10/94 REDUCTION DU CAPITAL PORTE DE 2 263 800 F A 734 200 F TRANSFORMATION DU GAEC EN EARL A COMPTER DU 31/10/94
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).