Entreprise : EARL DE L'IMPASSE - SIREN 341 874 709
Identité
Dénomination
EARL DE L'IMPASSE
SIREN (siège)
341 874 709
Date d'immatriculation au RNE
03/08/1987
Début d’activité
01/08/1987
Date de fin de la personne morale
02/08/2037
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activités principales de l’objet social
EXPLOITATION ET GESTION DE BIENS AGRICOLES, APPORTES OU MIS A DISPOSITION PAR LES ASSOCIES, ACHETES, CREES OU PRIS A BAIL PAR LA SOCIETE.
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
CHE DE LABORIO 31330 MERVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNES ALAIN
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
Grenade
Nom, Prénom(s)
BERNES PIERRE
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1933
Commune de résidence
Grenade
Nom, Prénom(s)
PALMERO MARIE , JOSETTE
Nom d'usage
BERNES
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1940
Commune de résidence
Grenade
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/1987
Siret
34187470900015
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
EXPLOITATION ET GESTION DE BIENS AGRICOLES, APPORTES OU MIS A DISPOSITION PAR LES ASSOCIES, ACHETES, CREES OU PRIS A BAIL PAR LA SOCIETE.
Autres Activités
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
CHE DE LABORIO
31330 , MERVILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
8971
Date d'ajout
17/06/1996
Description
Transformation de la société PAR DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31 MARS 1996, LES ASSOCIES DU GAEC ONT ACCEPTE A L'UNANIMITE : -LA REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL QUI ETAIT DE 246 OOO FRS ET EST RAMENE A LA SOMME DE 50 000 FRS. - LA TRANSFORMATION DU GAEC EN EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE - A COMPTER DU 31 MARS 1996, MR PIERRE BERNES EST ADMIS EN QUALITE D'ASSOCIE NON EXPLOITANT - MME MARIE-JOSETTE PALMERO EST DEMISE DE SES FONCTIONS DE GERANTE A COMPTER 31 MARS 1996. MR ALAIN BERNES EST CONFIRME EN QUALITE DE SEUL GERANT POUR UNE DUREE INDETERMINEE. - LA DUREE DE LA SOCIETE EST PORTE DE 30 ANS A 50 ANNNEES. PUBLICITE :GAZETTE TRIBUNAUX MIDI DU 14.06.1996.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4894
Date d'ajout
29/03/1993
Description
Cession de parts ANCIEN GERANT ASSOCIE : BERNES PIERRE - NOUVEAU GERANT ASSOCIE : PALMERO EPOUSE BERNES MARIE - PV AG EN DATE DU 10.11.92 A COMPTER DU 03/02/93
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).