Entreprise : SOC FINANCIERE BORDELAISE INVESTISSEMENT - SIREN 341 872 927
Identité
Dénomination
SOC FINANCIERE BORDELAISE INVESTISSEMENT
Sigle
SFBI
SIREN (siège)
341 872 927
Date d'immatriculation au RNE
06/10/1987
Date de fin de la personne morale
05/10/2086
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
76224.51 EUR
Adresse du siège
19 RUE ESPRIT DES LOIS 33000 BORDEAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SIMON PIERRE ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Nom, Prénom(s)
NEVIERE YVES MARCEL
Qualité
Président du conseil d’administration
Commune de résidence
UES (64)
Nom, Prénom(s)
NEVIERE CECILE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
BERTA
Nom, Prénom(s)
NEVIERE JEAN CHRISTOPHE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
BERTA
Nom, Prénom(s)
CIRON JEAN LUC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
).
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1991
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/1987
Siret
34187292700015
Code APE
7600
Origine du fonds
Création
Activité principale
Holdings.
Adresse
19 RUE 19 Rue ESPRIT DES LOIS
33000 , Bordeaux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15996
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/09/1993
Description
Par jugement du tribunal de commerce du 31-08-1993, le tribunal constate la confusion des patrimoines de la société avec les sociétés suivantes : assistance technique administrative pour la restructuration de l'habitat "Atarh" - Sci des martyrs - Sci de la chaîne d'or - Sci des augustins - et de feu Mr Neviere Yves, représentant par Mr le directeur des services fiscaux des Pyrénées atlantiques agissant en qualité de curateur, et de feu Mr Morin André, représente par Mr le directeur des services fiscaux de la gironde agissant en qualité de curateur - et par jugement du même jour, etend étends la procédure unique de liquidation Judiciaireprononcee par jugement du 16-07-1991 à la Sucession Vancante de feu Mr Neviere Yves et de feu Mr Morin André - liquidateur : me Silvestri, 54, rue saint Remi Bordeaux 33000--
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/07/1991
Description
Par jugement du 16-07-1991, le tribunal de commerce de Bordeaux prononcé la liquidation judiciaire commune aux sociétés suivantes : Assitance technique administrative pour la restauration de Lhabitat - Osp office pour la sauvegarde du patrimoine - Sci martyrs - Sci chaîné d'or - Sci saint augustins - nomme Me SILVESTRI 54 rue St Rémi 33000 BORDEAUX, en qualité de liquidateur -
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/01/1991
Description
Par jugement rendu le 04-12-1990 , Le tribunal de commerce autorisé la poursuite l'exploitation jusqu'au 19-12-1990
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/12/1989
Description
Ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire. Jugement du 19-12-1989, , Cessation des paiements en date du 18-12-1989, représentant des créanciers : Scp Loyen Silvestri, 44, rue saint Remi Bordeaux 33000 Juge cré Représentant des créanciers :
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).