Entreprise : SCI CAFE DE LA VILLE BOIS - SIREN 341 834 000
Identité
(Entreprise radiée le 08/03/2021)
Dénomination
SCI CAFE DE LA VILLE BOIS
SIREN (siège)
341 834 000
Date d'immatriculation au RNE
04/08/1987
Date de fin de la personne morale
03/08/2037
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
LES GRANDES BRUYERES 45160 ARDON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PRESLIER ROBERT , JOSEPH , LUCIEN , RENE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1935
Nom, Prénom(s)
BERKMEN NIHAN
Nom d'usage
PRESLIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1976
Nom, Prénom(s)
PRESLIER NATHALIE
Nom d'usage
PIGANIOL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1974
Dénomination
SCI BUPRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Olivet
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/10/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/07/1987
Siret
34183400000018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
RUE HENRI POINCARRE
45140 , ORMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/09/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/07/1987
Siret
34183400000026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Création et prise de participation dans des sociétés civiles afin D'assurer la gestion d'un patrimoine immobilier, acquisition, mise en valeur, construction, administration, exploitation d'immeubles.
Adresse
les Grandes Bruyères
45160 , Ardon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
30
Date d'ajout
08/03/2021
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 20-09-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
16/12/2020
Description
Dissolution à compter du 19-09-2020, journal publicateur : le Loiret Agricole et Rural du : 20-11-2020, adresse de liquidation : au siège social
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).