Entreprise : SCI LE MELLEC IMMOBILIER - SIREN 341 790 723
Identité
Dénomination
SCI LE MELLEC IMMOBILIER
SIREN (siège)
341 790 723
Date d'immatriculation au RNE
22/07/1987
Début d’activité
24/06/1987
Date de fin de la personne morale
21/07/2037
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, propriété, gestion, construction et plus généralement Exploitation par bail, location ou autrement, de tous les terrains ou immeubles que la société pourra acquérir
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
KERLANN 56000 VANNES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE MELLEC DIDIER , PIERRE , JOSEPH
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
LE MELLEC MURIEL , DANIELE , VALERIE
Nom d'usage
SAN-JAIME
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1967
Commune de résidence
Saint-Armel
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
24/06/1987
Siret
34179072300017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, propriété, gestion, construction et plus généralement Exploitation par bail, location ou autrement, de tous les terrains ou immeubles que la société pourra acquérir
Autres Activités
Acquisition, propriété, gestion, construction et plus généralement Exploitation par bail, location ou autrement, de tous les terrains ou immeubles que la société pourra acquérir
Adresse
KERLANN
56000 , VANNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
9467
Date d'ajout
07/12/2020
Description
Modification relative aux associés à compter du 26/06/2020 : Nouveau : SAN-JAIME Muriel, Danièle, Valérie, Associé indéfiniment responsable Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 26/06/2020 : Partant : LE MELLEC Pierre-Jean-Hubert, Gérant Nouveau : LE MELLEC Didier, Pierre, Joseph, Gérant, Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).