Entreprise : SCI DANIEL - SIREN 341 781 409
Identité
(Entreprise radiée le 13/03/2018)
Dénomination
SCI DANIEL
SIREN (siège)
341 781 409
Date d'immatriculation au RNE
30/07/1987
Fermeture de l'établissement - 34178140900014
- Date d'effet de la fermeture : 10/01/2018
Date de fin de la personne morale
29/07/2037
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
4573.47 EUR
Adresse du siège
5 A RUE DANIEL 50200 COUTANCES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERT DANIEL , PAUL-ADRIEN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Commune de résidence
Saint-Pierre-de-Coutances
Nom, Prénom(s)
HODET SYLVAINE , JACQUELINE , GINETTE
Nom d'usage
BERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1957
Commune de résidence
Saint-Pierre-de-Coutances
Nom, Prénom(s)
REMOND ALAIN , ROBERT , CLAUDE , CHARLES , PATRICK
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1947
Commune de résidence
Coutances
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/01/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/06/1987
Siret
34178140900014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition d'immeubles, gestion, exploitation de tous immeubles
Adresse
5 A RUE 5 à rue Daniel
50200 , Coutances - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
COUTANCES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1456
Date d'ajout
13/03/2018
Description
Radiation du RCS le 13/03/2018 avec effet au 10/01/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
931
Date d'ajout
14/02/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 15/11/2017 Liquidateur : BERT Daniel Paul-Adrien Le siège de la liquidation est fixé à : 5 rue la Carrière Saint Michel - 50200 Saint Pierre de Coutances Journal d'annonces légales : l'Agriculteur Normand en date du 21/12/2017
Numéro d'observation
2002
Date d'ajout
30/05/2003
Description
Changement de gérant Ancien : Mme Évelyne Profichet - nouveau : M. Daniel Bert. Date d'effet : 11/04/2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 30 000.00 FRF nouveau montant : 4 573.47 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).