Entreprise : GFA DE COMBE MARE - SIREN 341 780 237
Identité
Dénomination
GFA DE COMBE MARE
SIREN (siège)
341 780 237
Date d'immatriculation au RNE
23/07/1987
Début d’activité
29/05/1987
Date de fin de la personne morale
22/07/2047
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activités principales de l’objet social
Propriété, jouissance et administration d'immeubles à destination agricoles.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
85371.45 EUR
Adresse du siège
QUARTIER DE COMBE MARE 26150 LAVAL D'AIX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARNIER DANIEL , MAURICE , GEORGES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1955
Commune de résidence
Laval-d'Aix
Nom, Prénom(s)
BARNIER MICHEL , JEAN , ELIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1950
Commune de résidence
Laval-d'Aix
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/05/1987
Siret
34178023700010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété, jouissance et administration d'immeubles à destination agricoles.
Autres Activités
Propriété, jouissance et administration d'immeubles à destination agricoles.
Adresse
QUARTIER DE COMBE MARE
26150 , LAVAL D'AIX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce de Die a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Romans sur Isère.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Dépôt de l'acte au greffe le 23 juillet 1987 - N° A289 - Le journal du diois du 19 juin 1987.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).